Valdir Aparecido de Oliveira
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Valdir Aparecido de Oliveira. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Valdir Aparecido de Oliveira
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Valdir Aparecido de Oliveira?
Valdir Aparecido de Oliveira é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, acumulando um capital social de R$ 20.000,00. Valdir também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Valdir Aparecido de Oliveira?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2012 Valdir Aparecido de Oliveira Vereador - 16.107.907/0001-94 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Estrela do Norte, São Paulo |
Eleicao 2016 Valdir Aparecido de Oliveira Vereador - 25.624.757/0001-87 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Junqueirópolis, São Paulo |
Exclusiva Perfumaria Roupas e Acessorios - 23.343.214 Valdir Aparecido de Oliveira - 23.343.214/0001-66 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Bálsamo, São Paulo |
Valdir Aparecido de Oliveira - 35.183.923/0001-00 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Suzano, São Paulo |
Valdir Aparecido de Oliveira - 19.856.762/0001-12 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Nova Odessa, São Paulo |
Quem são os sócios de Valdir Aparecido de Oliveira?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Silmara Mylene Soares Goncalves De Oliveira é sócio de Valdir na(s) empresa(s): * Auge Promotora de Vendas LTDA - 09.250.733/0003-10 |
Valdir Aparecido de Oliveira é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | JUNQUEIROPOLIS-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE JUNQUEIROPOLIS-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Valdir Aparecido de Oliveira
Em qual empresa Valdir Aparecido de Oliveira trabalha?
Valdir Aparecido de Oliveira trabalha para
Qual o cargo de Valdir Aparecido de Oliveira na ?
Valdir Aparecido de Oliveira é Sócio na .
Em qual empresa Valdir Aparecido de Oliveira é sócio?
Valdir Aparecido de Oliveira é sócio na empresa .
Por que Valdir Aparecido de Oliveira é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Valdir Aparecido de Oliveira assumiu o cargo de VEREADOR em JUNQUEIROPOLIS-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Valdir Aparecido de Oliveira?
Valdir Aparecido de Oliveira é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na JUNQUEIROPOLIS-SP.
Antes disso, Valdir Aparecido de Oliveira?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE JUNQUEIROPOLIS-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família APARECIDO:
Valdir Aparecido Oliveira
Valdir Aparecido
Valdir Aparecido Porcel
Valdir Aparecido Lima
Valdir Aparecido Sartorelo
Valdir Aparecido Bozelli
Valdir Aparecido Fumache
Valdir Aparecido Ferreira
Valdir Aparecido Favareto
Valdir Aparecido Gomes
Valdir Aparecido Aldigueri
Valdir Aparecido Roque
Valdir Aparecido Mantega
Valdir Aparecido Rossi
Valdir Aparecido Tertuliano
Valdir Aparecido Consalter
Valdir Aparecido Georgetti
Valdir Aparecido Finoti
Família OLIVEIRA:
Valdir Aparecido Oliveira
Aparecido Valdir De Oliveira
Família DE:
Aparecido Valdir De Oliveira
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Valdir Aparecido de Oliveira sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Valdir Aparecido de Oliveira?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados