Roberto Kuerten Marcelino
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Roberto Kuerten Marcelino. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Roberto Kuerten Marcelino
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Roberto Kuerten Marcelino?
Roberto Kuerten Marcelino é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Santa Catarina, acumulando um capital social de R$ 105.000,00. Roberto também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Roberto Kuerten Marcelino?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Carbonfert Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA - 51.050.764/0001-22 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Santa Rosa de Lima, Santa Catarina |
Eleicoes 2004 - Roberto Kuerten Marcelino - Vereador - 06.394.054/0001-65 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Braço do Norte, Santa Catarina |
Eleicao 2008 Roberto Kuerten Marcelino Vereador - 09.925.302/0001-45 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Braço do Norte, Santa Catarina |
Eleicao 2012 Roberto Kuerten Marcelino Vereador - 16.113.059/0001-26 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Braço do Norte, Santa Catarina |
Sae South American Energy - South American Energy Indústria e Comércio de Energia e Fertilizantes Organominerais LTDA - 46.570.911/0001-55 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Santa Rosa de Lima, Santa Catarina |
Quem são os sócios de Roberto Kuerten Marcelino?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Adir Engel é sócio de Roberto na(s) empresa(s): * Carbonfert Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA - 51.050.764/0001-22 |
Consta na RFB que Leonardo Honorio Uliano é sócio de Roberto na(s) empresa(s): * Carbonfert Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA - 51.050.764/0001-22 |
Consta na RFB que Marcos Henrique Luciano Silveira é sócio de Roberto na(s) empresa(s): * Carbonfert Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA - 51.050.764/0001-22 |
Consta na RFB que Sarah Honorio Uliano é sócio de Roberto na(s) empresa(s): * Carbonfert Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA - 51.050.764/0001-22 |
Consta na RFB que Suelen Baumann é sócio de Roberto na(s) empresa(s): * Carbonfert Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA - 51.050.764/0001-22 |
Roberto Kuerten Marcelino é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | BRACO DO NORTE-SC | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PREFEITO | MUN. DE BRACO DO NORTE-SC | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Roberto Kuerten Marcelino
Em qual empresa Roberto Kuerten Marcelino trabalha?
Roberto Kuerten Marcelino trabalha para CARBONFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
Qual o cargo de Roberto Kuerten Marcelino na CARBONFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA?
Roberto Kuerten Marcelino é Sócio na CARBONFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
Em qual empresa Roberto Kuerten Marcelino é sócio?
Roberto Kuerten Marcelino é sócio na empresa CARBONFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
Por que Roberto Kuerten Marcelino é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Roberto Kuerten Marcelino assumiu o cargo de PREFEITO em BRACO DO NORTE-SC no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Roberto Kuerten Marcelino?
Roberto Kuerten Marcelino é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na BRACO DO NORTE-SC.
Antes disso, Roberto Kuerten Marcelino?> foi PREFEITO, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE BRACO DO NORTE-SC.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família KUERTEN:
Paulo Roberto Kuerten
Nelson Kuerten
Andre Kuerten
Luiz Kuerten
Ricardo Kuerten
Elisete Kuerten
Angelica Kuerten
Divanio Kuerten
Locemar Kuerten
Andreya Kuerten
Lourival Kuerten
Bernardo Kuerten
Bruno Kuerten
Eliege Kuerten
Robson Kuerten
Patricia Kuerten
Luciana Kuerten
Nivaldo Kuerten
Francisco Kuerten
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Roberto Kuerten Marcelino sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Roberto Kuerten Marcelino?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados