Luiz Marcelo Reis de Carvalho
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Luiz Marcelo Reis de Carvalho. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Luiz Marcelo Reis de Carvalho
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Luiz Marcelo Reis de Carvalho?
Luiz Marcelo Reis de Carvalho é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rondônia, acumulando um capital social de R$ 1.103.944,00. Luiz também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Luiz Marcelo Reis de Carvalho?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Rra Business Consulting - Amazon Carbon Company Assessoria LTDA - 12.444.914/0001-20 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Porto Velho, Rondônia |
Serrate e Carvalho Gestão Imobiliária Ss LTDA - 49.839.064/0001-70 | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Porto Velho, Rondônia |
Amazon Carbon Exchange LTDA - 43.443.012/0001-01 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Candeias do Jamari, Rondônia |
Khuark Projetos LTDA - 45.745.129/0001-67 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Porto Velho, Rondônia |
Wood River Investimentos LTDA - 46.603.971/0001-27 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Porto Velho, Rondônia |
Quem são os sócios de Luiz Marcelo Reis de Carvalho?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Alessandro Crispim Macedo é sócio de Luiz na(s) empresa(s): * Amazon Carbon Exchange LTDA - 43.443.012/0001-01 |
Consta na RFB que Jaime Gazola Filho é sócio de Luiz na(s) empresa(s): * Amazon Carbon Exchange LTDA - 43.443.012/0001-01 |
Consta na RFB que Leticia Serrate De Araujo Carvalho é sócio de Luiz na(s) empresa(s): * Serrate e Carvalho Gestão Imobiliária Ss LTDA - 49.839.064/0001-70 |
Consta na RFB que Marcela Regina Serrate De Araujo Carvalho é sócio de Luiz na(s) empresa(s): * Serrate e Carvalho Gestão Imobiliária Ss LTDA - 49.839.064/0001-70 |
Consta na RFB que Matheus Serrate De Araujo Carvalho é sócio de Luiz na(s) empresa(s): * Serrate e Carvalho Gestão Imobiliária Ss LTDA - 49.839.064/0001-70 |
Luiz Marcelo Reis de Carvalho é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
DIRETOR DE GESTAO | CERON | 19/12/2016 | 06/02/2017 |
DIRETOR PRESIDENTE | CERON | 16/07/2014 | 23/10/2017 |
Perguntas frequentes sobre Luiz Marcelo Reis de Carvalho
Em qual empresa Luiz Marcelo Reis de Carvalho trabalha?
Luiz Marcelo Reis de Carvalho trabalha para RRA BUSINESS CONSULTING
Qual o cargo de Luiz Marcelo Reis de Carvalho na RRA BUSINESS CONSULTING?
Luiz Marcelo Reis de Carvalho é Sócio na RRA BUSINESS CONSULTING.
Em qual empresa Luiz Marcelo Reis de Carvalho é sócio?
Luiz Marcelo Reis de Carvalho é sócio na empresa RRA BUSINESS CONSULTING.
Por que Luiz Marcelo Reis de Carvalho é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Luiz Marcelo Reis de Carvalho assumiu o cargo de DIRETOR DE GESTAO em CERON no ano de 2016.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Luiz Marcelo Reis de Carvalho?
Luiz Marcelo Reis de Carvalho é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de DIRETOR DE GESTAO, função que exerceu a partir de 19 de dezembro de 2016 na CERON.
Antes disso, Luiz Marcelo Reis de Carvalho?> foi DIRETOR PRESIDENTE, cargo que ocupou desde 16 de julho de 2014 na CERON.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MARCELO:
Luiz Marcelo Reis
Luiz Marcelo Reis Junior
Luiz Marcelo Faria Reis
Luiz Marcelo De Carvalho
Luiz Marcelo Carvalho Everton
Luiz Marcelo Oliveira Carvalho
Luiz Marcelo Carvalho Santos
Família REIS:
Luiz Marcelo Reis
Marcelo Carvalho Reis
Marcelo Luiz Martins Reis
Luiz Marcelo Reis Junior
Luiz Marcelo Faria Reis
Marcelo Luiz Reis Braganca
Marcelo Luiz Reis Cabral
Marcelo Reis De Carvalho
Marcelo De Carvalho Reis
Marcelo Carvalho Drummond Reis
Marcelo Carvalho Dos Reis
Marcelo Reis Barbosa Carvalho
Família CARVALHO:
Marcelo Carvalho Reis
Marcelo Luiz Carvalho
Marcelo Reis De Carvalho
Marcelo De Carvalho Reis
Marcelo Carvalho Drummond Reis
Marcelo Carvalho Dos Reis
Marcelo Reis Barbosa Carvalho
Marcelo Luiz De Carvalho
Luiz Marcelo De Carvalho
Luiz Marcelo Carvalho Everton
Marcelo De Carvalho Luiz
Luiz Marcelo Oliveira Carvalho
Luiz Marcelo Carvalho Santos
Família DE:
Marcelo Reis De Carvalho
Marcelo De Carvalho Reis
Marcelo Luiz De Carvalho
Luiz Marcelo De Carvalho
Marcelo De Carvalho Luiz
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Luiz Marcelo Reis de Carvalho sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Luiz Marcelo Reis de Carvalho?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados