Josue Marques da Silva
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Josue Marques da Silva. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Josue Marques da Silva
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Josue Marques da Silva?
Josue Marques da Silva é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, acumulando um capital social de R$ 4.000,00. Josue também possui 2 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Josue Marques da Silva?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Josue Marques da Silva - 48.558.653/0001-17 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Magé, Rio de Janeiro |
Josue Marques da Silva - 29.613.073/0001-30 | Inapta | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Belo Jardim, Pernambuco |
Eleicao 2008 Josue Marques da Silva Vereador - 09.850.539/0001-04 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Penedo, Alagoas |
Eleicoes 2004 - Josue Marques da Silva - Vereador - 06.475.499/0001-70 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Penedo, Alagoas |
Eleicao 2012 Josue Marques da Silva Vereador - 16.226.711/0001-19 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Penedo, Alagoas |
Quem são os sócios de Josue Marques da Silva?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Jamil Manoel De Morais é sócio de Josue na(s) empresa(s): * Constubos - J Marques Indústria de Artefatos de Cimento LTDA - 15.063.381/0002-06 |
Consta na RFB que Wilson Marques Da Silva é sócio de Josue na(s) empresa(s): * Constubos - J Marques Indústria de Artefatos de Cimento LTDA - 15.063.381/0002-06 |
Josue Marques da Silva é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | PENEDO-AL | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE PENEDO-AL | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Josue Marques da Silva
Em qual empresa Josue Marques da Silva trabalha?
Josue Marques da Silva trabalha para
Qual o cargo de Josue Marques da Silva na ?
Josue Marques da Silva é Sócio na .
Em qual empresa Josue Marques da Silva é sócio?
Josue Marques da Silva é sócio na empresa .
Por que Josue Marques da Silva é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Josue Marques da Silva assumiu o cargo de VEREADOR em PENEDO-AL no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Josue Marques da Silva?
Josue Marques da Silva é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PENEDO-AL.
Antes disso, Josue Marques da Silva?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE PENEDO-AL.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SILVA:
Josue Silva Marques
Josue Wesley Marques Silva
Família MARQUES:
Josue Silva Marques
Josue Marques
Josue Wesley Marques Silva
Josue Duarte Marques
Josue Marques Aragao
Josue Marques Barreto
Josue Roque Marques
Josue Vicente Marques
Josue Marques Linares
Josue Lamin Marques
Josue Moraes Marques
Josue Pedro Marques
Josue Nogueira Marques
Josue Marques Terra
Josue Santos Marques
Josue Marques Batista
Josue Souza Marques
Josue Pereira Marques
Josue Alves Marques
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Josue Marques da Silva sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Josue Marques da Silva?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados