Fernando Monteiro Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Fernando Monteiro Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Fernando Monteiro Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Fernando Monteiro Santos?
Fernando Monteiro Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, acumulando um capital social de R$ 105.500,00. Fernando também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Fernando Monteiro Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Fernando Monteiro Santos Vereador - 38.584.524/0001-40 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Aricanduva, Minas Gerais |
Eleicao 2016 Fernando Monteiro Santos Vereador - 25.409.663/0001-95 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Aricanduva, Minas Gerais |
Deliciaacai - Fernando Monteiro Santos - 41.443.067/0001-88 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Campo Grande, Mato Grosso do Sul |
Camargo Construções - Fernando Monteiro Santos - 18.761.519/0001-58 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul |
Prevat Treinamento LTDA - 20.827.565/0001-54 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Barcarena, Pará |
Quem são os sócios de Fernando Monteiro Santos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Patricia Kelly Varela Lima Santos é sócio de Fernando na(s) empresa(s): * Prevat Treinamento LTDA - 20.827.565/0001-54 |
Fernando Monteiro Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | ARICANDUVA-MG | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE ARICANDUVA-MG | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Fernando Monteiro Santos
Em qual empresa Fernando Monteiro Santos trabalha?
Fernando Monteiro Santos trabalha para
Qual o cargo de Fernando Monteiro Santos na ?
Fernando Monteiro Santos é Sócio na .
Em qual empresa Fernando Monteiro Santos é sócio?
Fernando Monteiro Santos é sócio na empresa .
Por que Fernando Monteiro Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Fernando Monteiro Santos assumiu o cargo de VEREADOR em ARICANDUVA-MG no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Fernando Monteiro Santos?
Fernando Monteiro Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na ARICANDUVA-MG.
Antes disso, Fernando Monteiro Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE ARICANDUVA-MG.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SANTOS:
Fernando Santos Monteiro
Caio Fernando Monteiro Santos
Antonio Fernando Monteiro Santos
Luiz Fernando Santos Monteiro
Marlon Fernando Monteiro Santos
Fernando Lucas Monteiro Santos
Regis Fernando Santos Monteiro
Fernando Monteiro Dos Santos
Fernando Dos Santos Monteiro
Antonio Fernando Santos Monteiro
Fernando Dias Dos Santos Monteiro
Marcus Fernando Dos Santos Monteiro
Fernando Carlos Monteiro Dos Santos
Antonio Fernando Dos Santos Monteiro
Fernando Monteiro Dos Santos Neto
Fernando Eurico Monteiro Dos Santos
Diego Fernando Monteiro Dos Santos
Marcos Fernando Monteiro Dos Santos
Família MONTEIRO:
Fernando Santos Monteiro
Fernando Monteiro
Caio Fernando Monteiro Santos
Antonio Fernando Monteiro Santos
Luiz Fernando Santos Monteiro
Marlon Fernando Monteiro Santos
Fernando Lucas Monteiro Santos
Regis Fernando Santos Monteiro
Fernando Monteiro Dos Santos
Fernando Dos Santos Monteiro
Antonio Fernando Santos Monteiro
Fernando Dias Dos Santos Monteiro
Marcus Fernando Dos Santos Monteiro
Fernando Carlos Monteiro Dos Santos
Antonio Fernando Dos Santos Monteiro
Fernando Monteiro Dos Santos Neto
Fernando Eurico Monteiro Dos Santos
Diego Fernando Monteiro Dos Santos
Marcos Fernando Monteiro Dos Santos
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Fernando Monteiro Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Fernando Monteiro Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados