Ezio Dorner
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Ezio Dorner. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Ezio Dorner
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Ezio Dorner?
Ezio Dorner é um empresário(a) com participação em 3 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Paraná, acumulando um capital social de R$ 0,00. Ezio não possui sócios.
Quais são as empresas de Ezio Dorner?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Ezio Dorner Vereador - 38.770.622/0001-71 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Mercedes, Paraná |
Eleicao 2016 Ezio Dorner Vereador - 25.653.337/0001-29 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Mercedes, Paraná |
Associação de Moradores da Linha Sanga Mineira - 00.561.588/0001-52 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Mercedes, Paraná |
Quem são os sócios de Ezio Dorner?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Ezio Dorner é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | MERCEDES-PR | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE MERCEDES-PR | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Ezio Dorner
Em qual empresa Ezio Dorner trabalha?
Ezio Dorner trabalha para
Qual o cargo de Ezio Dorner na ?
Ezio Dorner é Sócio na .
Em qual empresa Ezio Dorner é sócio?
Ezio Dorner é sócio na empresa .
Por que Ezio Dorner é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Ezio Dorner assumiu o cargo de VEREADOR em MERCEDES-PR no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Ezio Dorner?
Ezio Dorner é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na MERCEDES-PR.
Antes disso, Ezio Dorner?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE MERCEDES-PR.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DORNER:
Norivaldo Dorner
Eresonia Dorner
Walter Dorner
Marcio Dorner
Edlasio Dorner
Elemar Dorner
Valmir Dorner
Alcione Dorner
Lindolfo Dorner
Predrag Dorner
Valdir Dorner
Edson Dorner
Patricia Dorner
Elerson Dorner
Edilson Dorner
Edebedt Dorner
Rubia Dorner
Alcir Dorner
Ivanio Dorner
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Ezio Dorner sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Ezio Dorner?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados