Eduardo Luis Martins
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Eduardo Luis Martins. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Eduardo Luis Martins
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Eduardo Luis Martins?
Eduardo Luis Martins é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 8.000,00. Eduardo também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Eduardo Luis Martins?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Bacsel Consultoria - Bacsel Engenharia Desenvolvimento e Consultoria Limitada - 53.502.830/0001-83 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Santana de Parnaíba, São Paulo |
Eleicao 2020 Eduardo Luis Martins Vereador - 38.832.503/0001-04 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Lourenço, Minas Gerais |
Moema-notebook24h - 47.730.450 Eduardo Luis Martins - 47.730.450/0001-01 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Paulo, São Paulo |
Giroldo Martins Propagada e Publicidade - Eduardo Luis Martins Cursos LTDA - 06.965.591/0001-18 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Bauru, São Paulo |
Escola de Samba Gremio Recreativo Imperatriz das Aguas - 08.088.777/0001-61 | Suspensa | Associação Privada | Demais | Presidente | São Lourenço, Minas Gerais |
Quem são os sócios de Eduardo Luis Martins?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Ana Paula Santoro Coria é sócio de Eduardo na(s) empresa(s): * Utingas Armazenadora SA - 61.916.920/0008-15 |
Consta na RFB que Andre Luis Pedro Bregion é sócio de Eduardo na(s) empresa(s): * Utingas Armazenadora SA - 61.916.920/0008-15 |
Consta na RFB que Daniel Baring é sócio de Eduardo na(s) empresa(s): * Utingas Armazenadora SA - 61.916.920/0008-15 |
Consta na RFB que Guilherme Simao Darezzo Netto é sócio de Eduardo na(s) empresa(s): * Utingas Armazenadora SA - 61.916.920/0008-15 |
Consta na RFB que Tabajara Bertelli Costa é sócio de Eduardo na(s) empresa(s): * Utingas Armazenadora SA - 61.916.920/0008-15 |
Eduardo Luis Martins é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
DIRETOR DE OPERACOES E LOGISTICA | LIQUIGAS | 30/07/2020 | 23/12/2020 |
DIRETOR DE OPERACOES E LOGISTICA | LIQUIGAS | 17/10/2018 | 30/07/2020 |
Perguntas frequentes sobre Eduardo Luis Martins
Em qual empresa Eduardo Luis Martins trabalha?
Eduardo Luis Martins trabalha para BACSEL CONSULTORIA
Qual o cargo de Eduardo Luis Martins na BACSEL CONSULTORIA?
Eduardo Luis Martins é Sócio na BACSEL CONSULTORIA.
Em qual empresa Eduardo Luis Martins é sócio?
Eduardo Luis Martins é sócio na empresa BACSEL CONSULTORIA.
Por que Eduardo Luis Martins é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Eduardo Luis Martins assumiu o cargo de DIRETOR DE OPERACOES E LOGISTICA em LIQUIGAS no ano de 2020.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Eduardo Luis Martins?
Eduardo Luis Martins é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de DIRETOR DE OPERACOES E LOGISTICA, função que exerceu a partir de 30 de julho de 2020 na LIQUIGAS.
Antes disso, Eduardo Luis Martins?> foi DIRETOR DE OPERACOES E LOGISTICA, cargo que ocupou desde 17 de outubro de 2018 na LIQUIGAS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MARTINS:
Luis Eduardo Martins
Eduardo Luis Martins Branco
Luis Eduardo Arrobas Martins
Luis Eduardo Rosa Martins
Luis Eduardo Moreira Martins
Luis Eduardo Resmini Martins
Luis Eduardo Martins Fernandes
Luis Eduardo Ferreira Martins
Luis Eduardo Martins Cunha
Luis Eduardo Martins Cardoso
Luis Eduardo Martins Coelho
Luis Eduardo Martins Garcia
Luis Eduardo Martins Soares
Luis Eduardo Martins Araujo
Luis Eduardo Severo Martins
Luis Eduardo Martins Monteiro
Luis Eduardo Martins Valadao
Luis Eduardo Guedes Martins
Luis Eduardo Martins Fahl
Família LUIS:
Eduardo Luis Martins Branco
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Eduardo Luis Martins sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Eduardo Luis Martins?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados