Debora da Conceicao Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Debora da Conceicao Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Debora da Conceicao Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Debora da Conceicao Santos?
Debora da Conceicao Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Sergipe, Bahia, Goiás, acumulando um capital social de R$ 192.500,00. Debora também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Debora da Conceicao Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Centro Medico Siqueira Campos LTDA - 50.448.063/0001-83 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Aracaju, Sergipe |
Eleicao 2016 Debora da Conceicao Santos Vereador - 25.478.779/0001-86 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Itapicuru, Bahia |
Debora Santos - Debora da Conceicao Santos - 31.946.048/0001-10 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Goiânia, Goiás |
Brasa Serviços - Brasa Prestacao de Serviços LTDA - 43.087.455/0001-07 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Serra, Espírito Santo |
Debora da Conceicao Santos - 34.138.361/0001-10 | Inapta | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Nova Iguaçu, Rio de Janeiro |
Quem são os sócios de Debora da Conceicao Santos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Givanildo Dos Santos é sócio de Debora na(s) empresa(s): * Centro Medico Siqueira Campos LTDA - 50.448.063/0001-83 |
Consta na RFB que Maria Solange Narciso Fulco Caldas é sócio de Debora na(s) empresa(s): * Posto de Combústivel Ceu III LTDA - 13.644.570/0003-28 |
Consta na RFB que Nipu Fulco Caldas é sócio de Debora na(s) empresa(s): * Posto de Combústivel Ceu III LTDA - 13.644.570/0003-28 |
Consta na RFB que Ronivaldo Ceu é sócio de Debora na(s) empresa(s): * Posto de Combústivel Ceu III LTDA - 13.644.570/0003-28 |
Debora da Conceicao Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | ITAPICURU-BA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE ITAPICURU-BA | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Debora da Conceicao Santos
Em qual empresa Debora da Conceicao Santos trabalha?
Debora da Conceicao Santos trabalha para CENTRO MEDICO SIQUEIRA CAMPOS
Qual o cargo de Debora da Conceicao Santos na CENTRO MEDICO SIQUEIRA CAMPOS?
Debora da Conceicao Santos é Sócio na CENTRO MEDICO SIQUEIRA CAMPOS.
Em qual empresa Debora da Conceicao Santos é sócio?
Debora da Conceicao Santos é sócio na empresa CENTRO MEDICO SIQUEIRA CAMPOS.
Por que Debora da Conceicao Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Debora da Conceicao Santos assumiu o cargo de VEREADOR em ITAPICURU-BA no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Debora da Conceicao Santos?
Debora da Conceicao Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na ITAPICURU-BA.
Antes disso, Debora da Conceicao Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE ITAPICURU-BA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família CONCEICAO:
Debora Conceicao Santos
Debora Conceicao
Debora Conceicao Dos Santos
Debora Maria Conceicao Santos
Debora Santos Da Conceicao
Debora Conceicao Santos Alves
Debora Conceicao Silveira Santos
Debora Conceicao Ferreira Santos
Debora Medeiros Conceicao
Debora Conceicao Vivente
Debora Conceicao Pereira
Debora Conceicao Silva
Debora Conceicao Martins
Debora Conceicao Paiva
Debora Cristina Conceicao
Debora Ferreira Conceicao
Debora Oliveira Conceicao
Debora Frota Conceicao
Debora Da Conceicao
Família SANTOS:
Debora Conceicao Santos
Debora Conceicao Dos Santos
Debora Maria Conceicao Santos
Debora Santos Da Conceicao
Debora Conceicao Santos Alves
Debora Conceicao Silveira Santos
Debora Conceicao Ferreira Santos
Família DA:
Debora Santos Da Conceicao
Debora Da Conceicao
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Debora da Conceicao Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Debora da Conceicao Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados