Anario Rocha Quintino Junior
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Anario Rocha Quintino Junior. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Anario Rocha Quintino Junior
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Anario Rocha Quintino Junior?
Anario Rocha Quintino Junior é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, acumulando um capital social de R$ 51.271.234,18. Anario também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Anario Rocha Quintino Junior?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eolica Mangue Seco 04 - Eolica Mangue Seco 4 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica SA - 11.643.647/0001-58 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Presidente | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Eolica Mangue Seco 02 - Eolica Mangue Seco 2 - Geradora de Energia Elétrica SA - 11.643.504/0001-46 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Presidente | Guamaré, Rio Grande do Norte |
Eolica Mangue Seco 03 - Eolica Mangue Seco 3 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica SA - 11.643.567/0001-00 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Presidente | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Eolica Mangue Seco 01 - Eolica Mangue Seco 1 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica SA - 11.643.458/0001-85 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Presidente | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Quem são os sócios de Anario Rocha Quintino Junior?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Carlos Frederico Gulin é sócio de Anario na(s) empresa(s): * Eolica Mangue Seco 02 - Eolica Mangue Seco 2 - Geradora de Energia Elétrica SA - 11.643.504/0001-46 |
Consta na RFB que Guilherme Rocha Avila é sócio de Anario na(s) empresa(s): * Eolica Mangue Seco 02 - Eolica Mangue Seco 2 - Geradora de Energia Elétrica SA - 11.643.504/0001-46 |
Consta na RFB que Marcelo Abelaira Vizotto é sócio de Anario na(s) empresa(s): * Eolica Mangue Seco 02 - Eolica Mangue Seco 2 - Geradora de Energia Elétrica SA - 11.643.504/0001-46 |
Consta na RFB que Ricardo Thomaz De Aquino é sócio de Anario na(s) empresa(s): * Eolica Mangue Seco 02 - Eolica Mangue Seco 2 - Geradora de Energia Elétrica SA - 11.643.504/0001-46 |
Consta na RFB que Walfrido Victorino Avila é sócio de Anario na(s) empresa(s): * Eolica Mangue Seco 02 - Eolica Mangue Seco 2 - Geradora de Energia Elétrica SA - 11.643.504/0001-46 |
Anario Rocha Quintino Junior é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
DIRETOR-PRESIDENTE | MANGUE SECO 2 | 08/06/2020 | |
DIRETOR-PRESIDENTE | MANGUE SECO 2 | 23/02/2020 | 08/06/2020 |
DIRETOR PRESIDENTE | MANGUE SECO 2 | 15/12/2016 | 14/07/2017 |
Perguntas frequentes sobre Anario Rocha Quintino Junior
Em qual empresa Anario Rocha Quintino Junior trabalha?
Anario Rocha Quintino Junior trabalha para EOLICA MANGUE SECO 04
Qual o cargo de Anario Rocha Quintino Junior na EOLICA MANGUE SECO 04?
Anario Rocha Quintino Junior é Sócio na EOLICA MANGUE SECO 04.
Em qual empresa Anario Rocha Quintino Junior é sócio?
Anario Rocha Quintino Junior é sócio na empresa EOLICA MANGUE SECO 04.
Por que Anario Rocha Quintino Junior é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Anario Rocha Quintino Junior assumiu o cargo de DIRETOR-PRESIDENTE em MANGUE SECO 2 no ano de 2020.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Anario Rocha Quintino Junior?
Anario Rocha Quintino Junior é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de DIRETOR-PRESIDENTE, função que exerceu a partir de 08 de junho de 2020 na MANGUE SECO 2.
Antes disso, Anario Rocha Quintino Junior?> foi DIRETOR-PRESIDENTE, cargo que ocupou desde 23 de fevereiro de 2020 na MANGUE SECO 2.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família JUNIOR:
Marcelo Anario Lopes Junior
AnÁrio Rocha Quintino Junior
Alfredo Quintino Rocha Junior
Saturnino Quintino Rocha Junior
Anario Felipe Dos Santos Junior
Família ROCHA:
AnÁrio Rocha Quintino Junior
Alfredo Quintino Rocha Junior
Saturnino Quintino Rocha Junior
Família QUINTINO:
AnÁrio Rocha Quintino Junior
Alfredo Quintino Rocha Junior
Saturnino Quintino Rocha Junior
Outras Famílias:
Anario Luy
Anario Palmeira
Fabiana Anario Faustino
Alessandro Carvalho Anario
Luciano Anario Bezerra
Danielle Pergentino Anario
Jose Eduardo Anario
Anario Alves Filho
Mariana Dias Anario
Anario Mariano Filho
Joao Anario Ambrosio
Anario Silva Amorim
Dayane Rodrigues Anario
Anario Vicente Ferreira
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Anario Rocha Quintino Junior sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Anario Rocha Quintino Junior?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados