Vinicius de Azevedo Gurgel
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Vinicius de Azevedo Gurgel. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Vinicius de Azevedo Gurgel
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Vinicius de Azevedo Gurgel?
Vinicius de Azevedo Gurgel é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Amapá, acumulando um capital social de R$ 500.000,00. Vinicius também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Vinicius de Azevedo Gurgel?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Amazonseg - Amazonia Seguranca LTDA - 05.438.392/0001-99 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Macapá, Amapá |
Icaro Comércio e Construções - Icaro Comércio e Cosntrucoes LTDA - 05.509.227/0001-80 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Macapá, Amapá |
Bowlihg Center - Gurgel Maia LTDA - 04.171.961/0001-10 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Macapá, Amapá |
Voce Telecomunicacoes LTDA - 07.656.757/0001-87 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Macapá, Amapá |
Quem são os sócios de Vinicius de Azevedo Gurgel?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Alaelson Rodrigues Tatsch é sócio de Vinicius na(s) empresa(s): * Voce Telecom - Voce Telecomunicacoes LTDA - 07.656.757/0002-68 |
Consta na RFB que Elck Sampaio Braga Da Rosa Goes é sócio de Vinicius na(s) empresa(s): * Voce Telecom - Voce Telecomunicacoes LTDA - 07.656.757/0002-68 |
Consta na RFB que Fabio Renato Alves De Souza é sócio de Vinicius na(s) empresa(s): * Voce Telecom - Voce Telecomunicacoes LTDA - 07.656.757/0002-68 |
Consta na RFB que Roney Eduardo Oliveira Santos é sócio de Vinicius na(s) empresa(s): * Voce Telecom - Voce Telecomunicacoes LTDA - 07.656.757/0002-68 |
Consta na RFB que Tatiana Fonseca Rezende é sócio de Vinicius na(s) empresa(s): * Voce Telecom - Voce Telecomunicacoes LTDA - 07.656.757/0002-68 |
Vinicius de Azevedo Gurgel é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
DEPUTADO FEDERAL | CAMARA DOS DEPUTADOS | 22/06/2020 | |
DEPUTADO FEDERAL | CAMARA DOS DEPUTADOS | 01/02/2019 | 05/12/2019 |
DEPUTADO FEDERAL | CAMARA DOS DEPUTADOS | 01/02/2015 | 31/01/2019 |
Perguntas frequentes sobre Vinicius de Azevedo Gurgel
Em qual empresa Vinicius de Azevedo Gurgel trabalha?
Vinicius de Azevedo Gurgel trabalha para AMAZONSEG
Qual o cargo de Vinicius de Azevedo Gurgel na AMAZONSEG?
Vinicius de Azevedo Gurgel é Sócio na AMAZONSEG.
Em qual empresa Vinicius de Azevedo Gurgel é sócio?
Vinicius de Azevedo Gurgel é sócio na empresa AMAZONSEG.
Por que Vinicius de Azevedo Gurgel é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Vinicius de Azevedo Gurgel assumiu o cargo de DEPUTADO FEDERAL em CAMARA DOS DEPUTADOS no ano de 2020.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Vinicius de Azevedo Gurgel?
Vinicius de Azevedo Gurgel é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de DEPUTADO FEDERAL, função que exerceu a partir de 22 de junho de 2020 na CAMARA DOS DEPUTADOS.
Antes disso, Vinicius de Azevedo Gurgel?> foi DEPUTADO FEDERAL, cargo que ocupou desde 01 de fevereiro de 2019 na CAMARA DOS DEPUTADOS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família GURGEL:
Vinicius Carrara Gurgel
Vinicius Cipolotti Gurgel
Vinicius Gurgel Costa
Vinicius Carvalho Gurgel
Vinicius Oliveira Gurgel
Nadieza Azevedo Gurgel
Rodrigo Azevedo Gurgel
Vinicius Augusto Alves Gurgel
Andre Vinicius Lemos Gurgel
Marcus Vinicius Oliveira Gurgel
Marcus Vinicius Gurgel Batista
Marcus Vinicius Bentes Gurgel
Vinicius Escorcio Gurgel Pitanga
Gustavo Vinicius Gurgel Torres
Vinicius Ceravolo Gurgel Silva
Marcus Vinicius Gomes Gurgel
Lucas Vinicius Jacome Gurgel
Vinicius Gurgel Oliveira Silva
Marcos Vinicius Gurgel Boeta
Família AZEVEDO:
Nadieza Azevedo Gurgel
Rodrigo Azevedo Gurgel
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Vinicius de Azevedo Gurgel sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Vinicius de Azevedo Gurgel?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados