Vinicius Brandao de Queiroz
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Vinicius Brandao de Queiroz. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Vinicius Brandao de Queiroz
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Vinicius Brandao de Queiroz?
Vinicius Brandao de Queiroz é um empresário(a) com participação em 3 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, acumulando um capital social de R$ 115.000,00. Vinicius também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Vinicius Brandao de Queiroz?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2012 Vinicius Brandao de Queiroz Vereador - 16.070.822/0001-89 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Miracatu, São Paulo |
Eleicao 2016 Vinicius Brandao de Queiroz Vereador - 25.394.752/0001-05 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Miracatu, São Paulo |
Cootrami Cooperativa de Trabalho de Transporte Escolar e Coletivos de Miracatu e Regiao - 09.814.808/0001-87 | Inapta | Cooperativa | Demais | Diretor | Miracatu, São Paulo |
Quem são os sócios de Vinicius Brandao de Queiroz?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Eder Clayton De Souza é sócio de Vinicius na(s) empresa(s): * Cootrami Cooperativa de Trabalho de Transporte Escolar e Coletivos de Miracatu e Regiao - 09.814.808/0001-87 |
Consta na RFB que Felipe Brandao De Queiroz é sócio de Vinicius na(s) empresa(s): * Cootrami Cooperativa de Trabalho de Transporte Escolar e Coletivos de Miracatu e Regiao - 09.814.808/0001-87 |
Consta na RFB que Joao Bezerra Filho é sócio de Vinicius na(s) empresa(s): * Cootrami Cooperativa de Trabalho de Transporte Escolar e Coletivos de Miracatu e Regiao - 09.814.808/0001-87 |
Consta na RFB que Josiele Claudia De Souto Vaz é sócio de Vinicius na(s) empresa(s): * Cootrami Cooperativa de Trabalho de Transporte Escolar e Coletivos de Miracatu e Regiao - 09.814.808/0001-87 |
Consta na RFB que Severino Jose Cardoso é sócio de Vinicius na(s) empresa(s): * Cootrami Cooperativa de Trabalho de Transporte Escolar e Coletivos de Miracatu e Regiao - 09.814.808/0001-87 |
Vinicius Brandao de Queiroz é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | MIRACATU-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE MIRACATU-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Vinicius Brandao de Queiroz
Em qual empresa Vinicius Brandao de Queiroz trabalha?
Vinicius Brandao de Queiroz trabalha para
Qual o cargo de Vinicius Brandao de Queiroz na ?
Vinicius Brandao de Queiroz é Sócio na .
Em qual empresa Vinicius Brandao de Queiroz é sócio?
Vinicius Brandao de Queiroz é sócio na empresa .
Por que Vinicius Brandao de Queiroz é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Vinicius Brandao de Queiroz assumiu o cargo de PREFEITO em MIRACATU-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Vinicius Brandao de Queiroz?
Vinicius Brandao de Queiroz é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na MIRACATU-SP.
Antes disso, Vinicius Brandao de Queiroz?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE MIRACATU-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família QUEIROZ:
Marcos Vinicius Queiroz Brandao
Vinicius Alves Brandao De Queiroz
Vinicius Queiroz
Kylmes Queiroz Brandao
Patricia Queiroz Brandao
Terezinha Brandao Queiroz
Luiz Queiroz Brandao
Wilson Queiroz Brandao
Lucas Brandao Queiroz
Thiago Queiroz Brandao
Daniel Brandao Queiroz
Diego Queiroz Brandao
Benevaldo Queiroz Brandao
Simone Queiroz Brandao
Bruno Brandao Queiroz
Aislan Queiroz Brandao
Leonardo Queiroz Brandao
Anderson Brandao Queiroz
Família BRANDAO:
Marcos Vinicius Queiroz Brandao
Vinicius Alves Brandao De Queiroz
Vinicius Brandao
Kylmes Queiroz Brandao
Patricia Queiroz Brandao
Terezinha Brandao Queiroz
Luiz Queiroz Brandao
Wilson Queiroz Brandao
Lucas Brandao Queiroz
Thiago Queiroz Brandao
Daniel Brandao Queiroz
Diego Queiroz Brandao
Benevaldo Queiroz Brandao
Simone Queiroz Brandao
Bruno Brandao Queiroz
Aislan Queiroz Brandao
Leonardo Queiroz Brandao
Anderson Brandao Queiroz
Família DE:
Vinicius Alves Brandao De Queiroz
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Vinicius Brandao de Queiroz sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Vinicius Brandao de Queiroz?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados