Vantuir da Silva Rezende
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Vantuir da Silva Rezende. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Vantuir da Silva Rezende
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Vantuir da Silva Rezende?
Vantuir da Silva Rezende é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 0,00. Vantuir também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Vantuir da Silva Rezende?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2008 Vantuir da Silva Rezende Vereador - 10.084.917/0001-75 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | SAO TOME DAS LETRAS, Minas Gerais |
Eleicao 2020 Vantuir da Silva Rezende Vereador - 38.569.247/0001-04 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | SAO TOME DAS LETRAS, Minas Gerais |
Eleicao 2016 Vantuir da Silva Rezende Vereador - 25.932.931/0001-59 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | SAO TOME DAS LETRAS, Minas Gerais |
Eleicao 2012 Vantuir da Silva Rezende Vereador - 16.358.007/0001-10 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | SAO TOME DAS LETRAS, Minas Gerais |
São Thome Esporte Clube - 03.608.558/0001-42 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | SAO TOME DAS LETRAS, Minas Gerais |
Quem são os sócios de Vantuir da Silva Rezende?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Alaor Flauzino De Oliveira é sócio de Vantuir na(s) empresa(s): * São Thome Esporte Clube - 03.608.558/0001-42 |
Consta na RFB que Cacio Murilo De Oliveira é sócio de Vantuir na(s) empresa(s): * São Thome Esporte Clube - 03.608.558/0001-42 |
Consta na RFB que Claudinei Flauzino é sócio de Vantuir na(s) empresa(s): * São Thome Esporte Clube - 03.608.558/0001-42 |
Consta na RFB que Fabio Junio Maciel é sócio de Vantuir na(s) empresa(s): * São Thome Esporte Clube - 03.608.558/0001-42 |
Consta na RFB que Fredmar De Noronha Pereira é sócio de Vantuir na(s) empresa(s): * São Thome Esporte Clube - 03.608.558/0001-42 |
Vantuir da Silva Rezende é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SAO THOME DAS LETRAS-MG | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SAO THOME DAS LETRAS-MG | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Vantuir da Silva Rezende
Em qual empresa Vantuir da Silva Rezende trabalha?
Vantuir da Silva Rezende trabalha para
Qual o cargo de Vantuir da Silva Rezende na ?
Vantuir da Silva Rezende é Sócio na .
Em qual empresa Vantuir da Silva Rezende é sócio?
Vantuir da Silva Rezende é sócio na empresa .
Por que Vantuir da Silva Rezende é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Vantuir da Silva Rezende assumiu o cargo de VEREADOR em SAO THOME DAS LETRAS-MG no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Vantuir da Silva Rezende?
Vantuir da Silva Rezende é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SAO THOME DAS LETRAS-MG.
Antes disso, Vantuir da Silva Rezende?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SAO THOME DAS LETRAS-MG.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família REZENDE:
Vantuir Miranda Rezende
Vantuir Rezende Do Carmo
Família SILVA:
Vantuir Silva Coutinho
Vantuir Da Silva
Vantuir Henrique Silva
Vantuir Candido Silva
Vantuir Aparecido Silva
Vantuir Claro Silva
Família DA:
Vantuir Da Silva
Outras Famílias:
Vantuir Alves
Vantuir Casemiro
Vantuir Lach
Vantuir Borrasca
Vantuir Zauza
Vantuir Mioto
Vantuir Oliveski
Vantuir Lauxen
Vantuir Boppre
Vantuir Gomes
Vantuir Jorge
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Vantuir da Silva Rezende sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Vantuir da Silva Rezende?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados