Valter Jose Nicoli
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Valter Jose Nicoli. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Valter Jose Nicoli
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Valter Jose Nicoli?
Valter Jose Nicoli é um empresário(a) com participação em 2 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 0,00. Valter não possui sócios.
Quais são as empresas de Valter Jose Nicoli?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2008 Valter Jose Nicoli Vereador - 09.784.405/0001-32 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Itueta, Minas Gerais |
Eleicoes 2004 - Valter Jose Nicoli - Vereador - 06.665.849/0001-60 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Resplendor, Minas Gerais |
Quem são os sócios de Valter Jose Nicoli?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Valter Jose Nicoli é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | ITUETA-MG | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PREFEITO | MUN. DE ITUETA-MG | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Valter Jose Nicoli
Em qual empresa Valter Jose Nicoli trabalha?
Valter Jose Nicoli trabalha para
Qual o cargo de Valter Jose Nicoli na ?
Valter Jose Nicoli é Sócio na .
Em qual empresa Valter Jose Nicoli é sócio?
Valter Jose Nicoli é sócio na empresa .
Por que Valter Jose Nicoli é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Valter Jose Nicoli assumiu o cargo de PREFEITO em ITUETA-MG no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Valter Jose Nicoli?
Valter Jose Nicoli é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na ITUETA-MG.
Antes disso, Valter Jose Nicoli?> foi PREFEITO, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE ITUETA-MG.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família NICOLI:
Jose Luiz Nicoli
Ilson Jose Nicoli
Cristiano Jose Nicoli
Leo Jose Nicoli
Fernando Jose Nicoli
Milton Jose Nicoli
Acileu Jose Nicoli
Jose Marcos Nicoli
Jose Aguilar Nicoli
Jose Solimar Nicoli
Ademar Jose Nicoli
Abelardo Jose Nicoli
Jose Osmar Nicoli
Celio Jose Nicoli
Jose Alaercio Nicoli
Jose Cleber Nicoli
Adenir Jose Nicoli
Família JOSE:
Ilson Jose Nicoli
Cristiano Jose Nicoli
Leo Jose Nicoli
Fernando Jose Nicoli
Milton Jose Nicoli
Acileu Jose Nicoli
Ademar Jose Nicoli
Abelardo Jose Nicoli
Celio Jose Nicoli
Adenir Jose Nicoli
Valter Jose
Outras Famílias:
Jose Valter
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Valter Jose Nicoli sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Valter Jose Nicoli?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados