Tulio Moreira dos Reis
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Tulio Moreira dos Reis. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Tulio Moreira dos Reis
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Tulio Moreira dos Reis?
Tulio Moreira dos Reis é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 20.000,00. Tulio também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Tulio Moreira dos Reis?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2016 Tulio Moreira dos Reis Vereador - 25.364.061/0001-69 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Conquista, Minas Gerais |
Eleicao 2012 Tulio Moreira dos Reis Vereador - 15.938.508/0001-02 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Conquista, Minas Gerais |
Eleicao 2008 Tulio Moreira dos Reis Vereador - 09.733.146/0001-10 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Conquista, Minas Gerais |
Eleicao 2020 Tulio Moreira dos Reis Vereador - 39.023.871/0001-66 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Conquista, Minas Gerais |
Centro de Formacao de Condutores Piloto.com - Centro de Formao de Condutores Moreira Rodrigues LTDA - 07.699.665/0001-84 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Delta, Minas Gerais |
Quem são os sócios de Tulio Moreira dos Reis?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Poliane Goncalves Rodrigues é sócio de Tulio na(s) empresa(s): * Centro de Formacao de Condutores Piloto.com - Centro de Formao de Condutores Moreira Rodrigues LTDA - 07.699.665/0001-84 |
Tulio Moreira dos Reis é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | CONQUISTA-MG | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE CONQUISTA-MG | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Tulio Moreira dos Reis
Em qual empresa Tulio Moreira dos Reis trabalha?
Tulio Moreira dos Reis trabalha para
Qual o cargo de Tulio Moreira dos Reis na ?
Tulio Moreira dos Reis é Sócio na .
Em qual empresa Tulio Moreira dos Reis é sócio?
Tulio Moreira dos Reis é sócio na empresa .
Por que Tulio Moreira dos Reis é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Tulio Moreira dos Reis assumiu o cargo de VEREADOR em CONQUISTA-MG no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Tulio Moreira dos Reis?
Tulio Moreira dos Reis é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na CONQUISTA-MG.
Antes disso, Tulio Moreira dos Reis?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE CONQUISTA-MG.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DOS:
Tulio Henrique Dos Reis Moreira
Tulio Borges Dos Reis
Marlon Tulio Dos Reis
Tulio Dos Reis Oliveira
Leandro Tulio Dos Reis
Tulio Genova Dos Reis
Tulio Dos Reis Batista
Flavio Tulio Dos Reis
Tulio Goncalves Dos Reis
Marco Tulio Dos Reis
Tulio Garcia Dos Reis
Tulio Baita Dos Reis
Tulio Henrique Dos Reis
Tulio Gomes Dos Reis
Tulio Ligeiro Dos Reis
Tulio Tobias Dos Reis
Tulio Soares Dos Reis
Tulio Bento Dos Reis
Família REIS:
Tulio Henrique Dos Reis Moreira
Tulio Borges Dos Reis
Marlon Tulio Dos Reis
Tulio Dos Reis Oliveira
Leandro Tulio Dos Reis
Tulio Genova Dos Reis
Tulio Dos Reis Batista
Flavio Tulio Dos Reis
Tulio Goncalves Dos Reis
Marco Tulio Dos Reis
Tulio Garcia Dos Reis
Tulio Baita Dos Reis
Tulio Henrique Dos Reis
Tulio Gomes Dos Reis
Tulio Ligeiro Dos Reis
Tulio Tobias Dos Reis
Tulio Soares Dos Reis
Tulio Bento Dos Reis
Família MOREIRA:
Tulio Henrique Dos Reis Moreira
Tulio Moreira
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Tulio Moreira dos Reis sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Tulio Moreira dos Reis?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados