Tiago Soares da Silva
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Tiago Soares da Silva. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Tiago Soares da Silva
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Tiago Soares da Silva?
Tiago Soares da Silva é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 718.000,00. Tiago também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Tiago Soares da Silva?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Dftm Construtora LTDA - 36.398.864/0001-50 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | São José dos Pinhais, Paraná |
Global Tires Serviços Administrativos LTDA - 56.387.094/0001-58 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Concórdia, Santa Catarina |
Tiago S Silva - 54.844.721/0001-07 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Ribeirão das Neves, Minas Gerais |
Best Acai Cream LTDA - 51.507.835/0001-73 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Belo Horizonte, Minas Gerais |
Tiago Transportes Lem LTDA - 45.576.921/0001-35 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Luís Eduardo Magalhães, Bahia |
Quem são os sócios de Tiago Soares da Silva?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Darci Soares Da Silva é sócio de Tiago na(s) empresa(s): * Dftm Construtora LTDA - 36.398.864/0001-50 |
Consta na RFB que Davi De Deus Da Silva é sócio de Tiago na(s) empresa(s): * Dftm Construtora LTDA - 36.398.864/0001-50 |
Consta na RFB que Felipe Soares Da Silva é sócio de Tiago na(s) empresa(s): * Dftm Construtora LTDA - 36.398.864/0001-50 |
Consta na RFB que Kayky Emanuel Ribeiro Duraes é sócio de Tiago na(s) empresa(s): * Best Acai Cream LTDA - 51.507.835/0001-73 |
Consta na RFB que Luciano Felipe De Souza é sócio de Tiago na(s) empresa(s): * Best Acai Cream LTDA - 51.507.835/0001-73 |
Tiago Soares da Silva é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | MIRANDOPOLIS-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE MIRANDOPOLIS-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Tiago Soares da Silva
Em qual empresa Tiago Soares da Silva trabalha?
Tiago Soares da Silva trabalha para DFTM CONSTRUTORA
Qual o cargo de Tiago Soares da Silva na DFTM CONSTRUTORA?
Tiago Soares da Silva é Sócio na DFTM CONSTRUTORA.
Em qual empresa Tiago Soares da Silva é sócio?
Tiago Soares da Silva é sócio na empresa DFTM CONSTRUTORA.
Por que Tiago Soares da Silva é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Tiago Soares da Silva assumiu o cargo de VEREADOR em MIRANDOPOLIS-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Tiago Soares da Silva?
Tiago Soares da Silva é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na MIRANDOPOLIS-SP.
Antes disso, Tiago Soares da Silva?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE MIRANDOPOLIS-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SILVA:
Tiago Silva Soares
Tiago Soares Silva
Tiago Jose Soares Silva
Tiago Rafael Silva Soares
Antonio Tiago Silva Soares
Tiago Da Silva Soares
Tiago Vinicius Soares Silva
Tiago Rangel Soares Silva
Tiago Henrique Silva Soares
Família SOARES:
Tiago Silva Soares
Tiago Soares Silva
Tiago Soares
Tiago Jose Soares Silva
Tiago Rafael Silva Soares
Antonio Tiago Silva Soares
Tiago Da Silva Soares
Tiago Vinicius Soares Silva
Tiago Rangel Soares Silva
Tiago Henrique Silva Soares
Luiz Tiago Soares
Tiago Soares Rorato
Tiago Ferreira Soares
Tiago Antonio Soares
Tiago Soares Ferreira
Tiago Fonseca Soares
Tiago Carvalho Soares
Tiago Zampieri Soares
Tiago Soares Goncalves
Família DA:
Tiago Da Silva Soares
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Tiago Soares da Silva sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Tiago Soares da Silva?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados