Thiago Nobrega de Lucena
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Thiago Nobrega de Lucena. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Thiago Nobrega de Lucena
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Thiago Nobrega de Lucena?
Thiago Nobrega de Lucena é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Paraíba, acumulando um capital social de R$ 590.000,00. Thiago também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Thiago Nobrega de Lucena?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2016 Thiago Nobrega de Lucena Vereador - 25.685.901/0001-95 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | João Pessoa, Paraíba |
Eleicao 2020 Thiago Nobrega de Lucena Vereador - 38.964.190/0001-30 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | João Pessoa, Paraíba |
Nobrega Lucena LTDA - 10.608.273/0001-77 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | João Pessoa, Paraíba |
Domotiq Soluções em Tecnologia - Domotiq Comércio e Serviços de Soluções em Tecnologia LTDA - 18.375.655/0001-00 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | João Pessoa, Paraíba |
Genoma Med Hub - Dtg Serviços Consultoria e Inovacao LTDA - 30.636.144/0001-08 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | João Pessoa, Paraíba |
Quem são os sócios de Thiago Nobrega de Lucena?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Andre Luiz De Luna Guerra é sócio de Thiago na(s) empresa(s): * Genoma Med Hub - Dtg Serviços Consultoria e Inovacao LTDA - 30.636.144/0001-08 |
Consta na RFB que Mariana Nobrega De Lucena Henriques é sócio de Thiago na(s) empresa(s): * Nobrega Lucena LTDA - 10.608.273/0001-77 |
Consta na RFB que Phelipe Marconi Freitas Mattos é sócio de Thiago na(s) empresa(s): * Genoma Med Hub - Dtg Serviços Consultoria e Inovacao LTDA - 30.636.144/0001-08 |
Consta na RFB que Vera Maria Nobrega De Lucena é sócio de Thiago na(s) empresa(s): * Domotiq Soluções em Tecnologia - Domotiq Comércio e Serviços de Soluções em Tecnologia LTDA - 18.375.655/0001-00 * Nobrega Lucena LTDA - 10.608.273/0001-77 |
Thiago Nobrega de Lucena é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | JOAO PESSOA-PB | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE JOAO PESSOA-PB | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Thiago Nobrega de Lucena
Em qual empresa Thiago Nobrega de Lucena trabalha?
Thiago Nobrega de Lucena trabalha para
Qual o cargo de Thiago Nobrega de Lucena na ?
Thiago Nobrega de Lucena é Sócio na .
Em qual empresa Thiago Nobrega de Lucena é sócio?
Thiago Nobrega de Lucena é sócio na empresa .
Por que Thiago Nobrega de Lucena é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Thiago Nobrega de Lucena assumiu o cargo de VEREADOR em JOAO PESSOA-PB no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Thiago Nobrega de Lucena?
Thiago Nobrega de Lucena é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na JOAO PESSOA-PB.
Antes disso, Thiago Nobrega de Lucena?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE JOAO PESSOA-PB.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família NOBREGA:
Thiago Nobrega
Pabllo Nobrega Lucena
Raphael Lucena Nobrega
Rayana Lucena Nobrega
Fabio Nobrega Lucena
Renan Lucena Nobrega
Rachel Nobrega Lucena
Benedita Nobrega Lucena
Gabriel Nobrega Lucena
Vinicius Nobrega Lucena
Marilia Nobrega Lucena
Thiago Silva Nobrega
Thiago Pidori Nobrega
Thiago Nobrega Garcia
Thiago Nobrega Calado
Thiago Nobrega Martins
Thiago Nobrega Jorge
Thiago Cavalcante Nobrega
Família LUCENA:
Pabllo Nobrega Lucena
Raphael Lucena Nobrega
Rayana Lucena Nobrega
Fabio Nobrega Lucena
Renan Lucena Nobrega
Rachel Nobrega Lucena
Benedita Nobrega Lucena
Gabriel Nobrega Lucena
Vinicius Nobrega Lucena
Marilia Nobrega Lucena
Thiago Lucena
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Thiago Nobrega de Lucena sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Thiago Nobrega de Lucena?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados