Terezinha dos Santos Moreira
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Terezinha dos Santos Moreira. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Terezinha dos Santos Moreira
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Terezinha dos Santos Moreira?
Terezinha dos Santos Moreira é um empresário(a) com participação em 3 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Acre, Bahia, acumulando um capital social de R$ 3.000,00. Terezinha também possui 2 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Terezinha dos Santos Moreira?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Terezinha dos Santos Moreira Vereador - 38.812.058/0001-02 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Feijó, Acre |
Eleicao 2016 Terezinha dos Santos Moreira Vereador - 25.457.970/0001-41 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Feijó, Acre |
Aguia Distribuidora de Livros LTDA - 02.276.573/0001-78 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Salvador, Bahia |
Quem são os sócios de Terezinha dos Santos Moreira?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Alitonio Carlos Dos Santos Moreira é sócio de Terezinha na(s) empresa(s): * Aguia Distribuidora de Livros LTDA - 02.276.573/0001-78 |
Consta na RFB que Sandra Lucia Da Motta Soares é sócio de Terezinha na(s) empresa(s): * Aguia Distribuidora de Livros LTDA - 02.276.573/0001-78 |
Terezinha dos Santos Moreira é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | FEIJO-AC | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE FEIJO-AC | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Terezinha dos Santos Moreira
Em qual empresa Terezinha dos Santos Moreira trabalha?
Terezinha dos Santos Moreira trabalha para
Qual o cargo de Terezinha dos Santos Moreira na ?
Terezinha dos Santos Moreira é Sócio na .
Em qual empresa Terezinha dos Santos Moreira é sócio?
Terezinha dos Santos Moreira é sócio na empresa .
Por que Terezinha dos Santos Moreira é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Terezinha dos Santos Moreira assumiu o cargo de VEREADOR em FEIJO-AC no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Terezinha dos Santos Moreira?
Terezinha dos Santos Moreira é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na FEIJO-AC.
Antes disso, Terezinha dos Santos Moreira?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE FEIJO-AC.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MOREIRA:
Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Santos Moreira
Terezinha Prado Dos Santos Moreira
Elia Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Moreira Dos Santos Goncalves
Claudete Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Moreira Carvalho Dos Santos
Marli Terezinha Moreira Dos Santos
Adriana Terezinha Moreira Dos Santos
Maria Terezinha Dos Santos Moreira
Eliane Terezinha Moreira Dos Santos
Onice Terezinha Dos Santos Moreira
Terezinha Alves Moreira Dos Santos
Terezinha Moreira Dos Santos Banak
Leoni Terezinha Moreira Dos Santos
Silvana Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Olindina Dos Santos Moreira
Terezinha Moreira Dos Santos Zeff
Terezinha Moreira
Família DOS:
Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Prado Dos Santos Moreira
Elia Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Moreira Dos Santos Goncalves
Claudete Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Moreira Carvalho Dos Santos
Marli Terezinha Moreira Dos Santos
Adriana Terezinha Moreira Dos Santos
Maria Terezinha Dos Santos Moreira
Eliane Terezinha Moreira Dos Santos
Onice Terezinha Dos Santos Moreira
Terezinha Alves Moreira Dos Santos
Terezinha Moreira Dos Santos Banak
Leoni Terezinha Moreira Dos Santos
Silvana Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Olindina Dos Santos Moreira
Terezinha Moreira Dos Santos Zeff
Família SANTOS:
Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Santos Moreira
Terezinha Prado Dos Santos Moreira
Elia Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Moreira Dos Santos Goncalves
Claudete Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Moreira Carvalho Dos Santos
Marli Terezinha Moreira Dos Santos
Adriana Terezinha Moreira Dos Santos
Maria Terezinha Dos Santos Moreira
Eliane Terezinha Moreira Dos Santos
Onice Terezinha Dos Santos Moreira
Terezinha Alves Moreira Dos Santos
Terezinha Moreira Dos Santos Banak
Leoni Terezinha Moreira Dos Santos
Silvana Terezinha Moreira Dos Santos
Terezinha Olindina Dos Santos Moreira
Terezinha Moreira Dos Santos Zeff
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Terezinha dos Santos Moreira sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Terezinha dos Santos Moreira?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados