Taunay Rios Silva Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Taunay Rios Silva Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Taunay Rios Silva Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Taunay Rios Silva Santos?
Taunay Rios Silva Santos é um empresário(a) com participação em 2 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Bahia, acumulando um capital social de R$ 0,00. Taunay não possui sócios.
Quais são as empresas de Taunay Rios Silva Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2016 Taunay Rios Silva Santos Vereador - 25.863.488/0001-01 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Mairi, Bahia |
Eleicao 2020 Taunay Rios Silva Santos Vereador - 39.058.163/0001-60 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Empresário (Individual) | Mairi, Bahia |
Quem são os sócios de Taunay Rios Silva Santos?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Taunay Rios Silva Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | MAIRI-BA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE MAIRI-BA | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Taunay Rios Silva Santos
Em qual empresa Taunay Rios Silva Santos trabalha?
Taunay Rios Silva Santos trabalha para
Qual o cargo de Taunay Rios Silva Santos na ?
Taunay Rios Silva Santos é Sócio na .
Em qual empresa Taunay Rios Silva Santos é sócio?
Taunay Rios Silva Santos é sócio na empresa .
Por que Taunay Rios Silva Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Taunay Rios Silva Santos assumiu o cargo de VEREADOR em MAIRI-BA no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Taunay Rios Silva Santos?
Taunay Rios Silva Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na MAIRI-BA.
Antes disso, Taunay Rios Silva Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE MAIRI-BA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SILVA:
Fernando Taunay Silva
Família SANTOS:
Mauricio Taunay Dos Santos
Taunay Sobrinho Dos Santos
Outras Famílias:
Daniel Taunay Berrettini
Alexandre Taunay Berrettini
Tatiana Spogis Taunay
Camila Taunay Ornelas
Taunay Nunes Nazario
Taunay Magalhaes Daniel
Alice Taunay Perez
Taunay Dias Domingos
Taunay Dos Reis
Taunay Jesus Araujo
Taunay Protasio Veloso
Paulo Taunay Perez
Julia Taunay Perez
Guilherme Taunay Ferreira
Eduardo Taunay Ferreira
Marcos Taunay Berrettini
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Taunay Rios Silva Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Taunay Rios Silva Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados