Sirlei Rapkievicz
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Sirlei Rapkievicz. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Sirlei Rapkievicz
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Sirlei Rapkievicz?
Sirlei Rapkievicz é um empresário(a) com participação em 2 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 0,00. Sirlei não possui sócios.
Quais são as empresas de Sirlei Rapkievicz?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2016 Sirlei Rapkievicz Vereador - 25.535.906/0001-31 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Casca, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2020 Sirlei Rapkievicz Vereador - 38.984.072/0001-93 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Casca, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Sirlei Rapkievicz?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Sirlei Rapkievicz é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | CASCA-RS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE CASCA-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Sirlei Rapkievicz
Em qual empresa Sirlei Rapkievicz trabalha?
Sirlei Rapkievicz trabalha para
Qual o cargo de Sirlei Rapkievicz na ?
Sirlei Rapkievicz é Sócio na .
Em qual empresa Sirlei Rapkievicz é sócio?
Sirlei Rapkievicz é sócio na empresa .
Por que Sirlei Rapkievicz é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Sirlei Rapkievicz assumiu o cargo de VEREADOR em CASCA-RS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Sirlei Rapkievicz?
Sirlei Rapkievicz é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na CASCA-RS.
Antes disso, Sirlei Rapkievicz?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE CASCA-RS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família RAPKIEVICZ:
Marivaldo Rapkievicz
Evaristo Rapkievicz
Aldo Rapkievicz
Geraldo Rapkievicz
Romario Rapkievicz
Michel Rapkievicz
Jovane Rapkievicz
Daiane Rapkievicz
Eudes Rapkievicz
Leonardo Rapkievicz
Elisandro Rapkievicz
Jocemar Rapkievicz
Josiane Rapkievicz
Miria Rapkievicz
Evaldo Rapkievicz
Alberto Sergio Rapkievicz
Salete Rapkievicz Balbinot
Jovana Pereira Rapkievicz
Marcos Antonio Rapkievicz
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Sirlei Rapkievicz sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Sirlei Rapkievicz?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados