Sergio Fernandes de Medeiros
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Sergio Fernandes de Medeiros. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Sergio Fernandes de Medeiros
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Sergio Fernandes de Medeiros?
Sergio Fernandes de Medeiros é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Distrito Federal, acumulando um capital social de R$ 73.000,00. Sergio também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Sergio Fernandes de Medeiros?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2008 Sergio Fernandes de Medeiros Vereador - 09.818.603/0001-70 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte |
Www.divestir.com.br - Dlimpar Conservacao e Limpeza LTDA - 13.452.521/0001-21 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Recife, Pernambuco |
Laboratorio Suporte - Suporte Lab Laboratorio de Protese LTDA - 13.431.691/0001-20 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Brasília, Distrito Federal |
Protese Dentaria Miramar LTDA - 01.119.291/0001-02 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Brasília, Distrito Federal |
Mimi Kids Moda Infantil LTDA - 05.267.692/0001-52 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco |
Quem são os sócios de Sergio Fernandes de Medeiros?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Fernando Anselmo Freitas Jimovskei é sócio de Sergio na(s) empresa(s): * Laboratorio Suporte - Suporte Lab Laboratorio de Protese LTDA - 13.431.691/0001-20 |
Consta na RFB que Maria Betania De Andrade Batista é sócio de Sergio na(s) empresa(s): * Www.divestir.com.br - Dlimpar Conservacao e Limpeza LTDA - 13.452.521/0001-21 |
Consta na RFB que Milton Cezar Barbosa Pinheiro é sócio de Sergio na(s) empresa(s): * Protese Dentaria Miramar LTDA - 01.119.291/0001-02 |
Consta na RFB que Sandra Lira Barbosa é sócio de Sergio na(s) empresa(s): * Mimi Kids Moda Infantil LTDA - 05.267.692/0001-52 |
Sergio Fernandes de Medeiros é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | SERRA NEGRA DO NORTE-RN | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PREFEITO | MUN. DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Sergio Fernandes de Medeiros
Em qual empresa Sergio Fernandes de Medeiros trabalha?
Sergio Fernandes de Medeiros trabalha para
Qual o cargo de Sergio Fernandes de Medeiros na ?
Sergio Fernandes de Medeiros é Sócio na .
Em qual empresa Sergio Fernandes de Medeiros é sócio?
Sergio Fernandes de Medeiros é sócio na empresa .
Por que Sergio Fernandes de Medeiros é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Sergio Fernandes de Medeiros assumiu o cargo de PREFEITO em SERRA NEGRA DO NORTE-RN no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Sergio Fernandes de Medeiros?
Sergio Fernandes de Medeiros é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SERRA NEGRA DO NORTE-RN.
Antes disso, Sergio Fernandes de Medeiros?> foi PREFEITO, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família FERNANDES:
Sergio Fernandes Medeiros
Sergio Cestaro Medeiros Fernandes
Mario Sergio Fernandes De Medeiros
Sergio Fernandes
Família MEDEIROS:
Sergio Fernandes Medeiros
Sergio Cestaro Medeiros Fernandes
Mario Sergio Fernandes De Medeiros
Sergio Medeiros
Sergio Medeiros Monteiro
Sergio Soares Medeiros
Sergio Luiz Medeiros
Sergio Renato Medeiros
Sergio Medeiros Vasconcelos
Sergio De Medeiros
Sergio Medeiros Cavallini
Luiz Sergio Medeiros
Sergio Bastos Medeiros
Sergio Teodoro Medeiros
Sergio Cezar Medeiros
Sergio Melo Medeiros
Sergio Medeiros Coelho
Sergio Nunes Medeiros
Família DE:
Mario Sergio Fernandes De Medeiros
Sergio De Medeiros
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Sergio Fernandes de Medeiros sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Sergio Fernandes de Medeiros?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados