Saulo Lopes de Oliveira
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Saulo Lopes de Oliveira. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Saulo Lopes de Oliveira
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Saulo Lopes de Oliveira?
Saulo Lopes de Oliveira é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 1.150.001,00. Saulo também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Saulo Lopes de Oliveira?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Saulo Lopes de Oliveira - 14.461.616/0001-74 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Cristóvão, Sergipe |
Eleicao 2016 Saulo Lopes de Oliveira Vereador - 25.753.067/0001-28 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ribeirão, Pernambuco |
Eleicao 2020 Saulo Lopes de Oliveira Vereador - 38.776.247/0001-77 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ribeirão, Pernambuco |
Cabral Estruturas Metalicas e Manutenção - Saulo Lopes de Oliveira Estruturas Metalicas Construções e Serviços LTDA - 27.414.237/0001-75 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Vazante, Minas Gerais |
Bezane Eletrodomésticos e Confecções - Bezane Móveis e Eletrodomésticos LTDA - 11.130.091/0001-04 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Sorocaba, São Paulo |
Quem são os sócios de Saulo Lopes de Oliveira?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Valdevino Prestes De Avila é sócio de Saulo na(s) empresa(s): * Bezane Eletrodomésticos e Confecções - Bezane Móveis e Eletrodomésticos LTDA - 11.130.091/0001-04 |
Saulo Lopes de Oliveira é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | RIBEIRAO-PE | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE RIBEIRAO-PE | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Saulo Lopes de Oliveira
Em qual empresa Saulo Lopes de Oliveira trabalha?
Saulo Lopes de Oliveira trabalha para
Qual o cargo de Saulo Lopes de Oliveira na ?
Saulo Lopes de Oliveira é Sócio na .
Em qual empresa Saulo Lopes de Oliveira é sócio?
Saulo Lopes de Oliveira é sócio na empresa .
Por que Saulo Lopes de Oliveira é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Saulo Lopes de Oliveira assumiu o cargo de VEREADOR em RIBEIRAO-PE no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Saulo Lopes de Oliveira?
Saulo Lopes de Oliveira é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na RIBEIRAO-PE.
Antes disso, Saulo Lopes de Oliveira?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE RIBEIRAO-PE.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família LOPES:
Saulo Lopes
Saulo Jose Lopes Oliveira
Saulo De Oliveira Lopes
Saulo Oliveira Scalzer Lopes
Saulo Oliveira Garcia Lopes
Saulo Oliveira Lopes Da Silva
Saulo Bruno Lopes De Oliveira
Saulo Felipe Lopes De Oliveira
Saulo Lopes Da Silva Oliveira
Saulo De Oliveira Lopes Santos
Saulo Alves Lopes
Saulo Lopes Clemente
Saulo Lopes Goncalves
Saulo Lopes Segall
Saulo Barbosa Lopes
Saulo Lopes Faria
Saulo Lopes Santos
Saulo Lopes Giampietro
Saulo Lopes Kalik
Família OLIVEIRA:
Saulo Jose Lopes Oliveira
Saulo De Oliveira Lopes
Saulo Oliveira Scalzer Lopes
Saulo Oliveira Garcia Lopes
Saulo Oliveira Lopes Da Silva
Saulo Bruno Lopes De Oliveira
Saulo Felipe Lopes De Oliveira
Saulo Lopes Da Silva Oliveira
Saulo De Oliveira Lopes Santos
Família DE:
Saulo De Oliveira Lopes
Saulo Bruno Lopes De Oliveira
Saulo Felipe Lopes De Oliveira
Saulo De Oliveira Lopes Santos
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Saulo Lopes de Oliveira sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Saulo Lopes de Oliveira?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados