Rui Costa dos Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Rui Costa dos Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Rui Costa dos Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Rui Costa dos Santos?
Rui Costa dos Santos é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Bahia, Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 81.000,00. Rui também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Rui Costa dos Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicoes 2004 - Rui Costa dos Santos - Vereador - 06.476.696/0001-03 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Salvador, Bahia |
Santi Consultoria Esportiva LTDA - 18.038.898/0001-52 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Porto Alegre, Rio Grande do Sul |
Muller Jandrey e Dalcin Advogados Associados - 08.993.478/0001-71 | Ativa | Sociedade Simples Pura | Demais | Sócio com Capital | Porto Alegre, Rio Grande do Sul |
Santi Consultoria Esportiva LTDA - 18.038.898/0001-52 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | Porto Alegre, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Rui Costa dos Santos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Jorge Arthur Morsch é sócio de Rui na(s) empresa(s): * Muller Jandrey e Dalcin Advogados Associados - 08.993.478/0001-71 |
Consta na RFB que Jorge Lutz Muller é sócio de Rui na(s) empresa(s): * Muller Jandrey e Dalcin Advogados Associados - 08.993.478/0001-71 |
Consta na RFB que Josi Farias Jandrey é sócio de Rui na(s) empresa(s): * Muller Jandrey e Dalcin Advogados Associados - 08.993.478/0001-71 |
Consta na RFB que Leticia Juliana Dalcin é sócio de Rui na(s) empresa(s): * Muller Jandrey e Dalcin Advogados Associados - 08.993.478/0001-71 |
Rui Costa dos Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
GOVERNADOR DE ESTADO | GOVERNO BA | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
GOVERNADOR | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA | 01/01/2015 | |
GOVERNADOR DE ESTADO | GOVERNO BA | 01/01/2015 | 31/12/2018 |
Perguntas frequentes sobre Rui Costa dos Santos
Em qual empresa Rui Costa dos Santos trabalha?
Rui Costa dos Santos trabalha para
Qual o cargo de Rui Costa dos Santos na ?
Rui Costa dos Santos é Sócio na .
Em qual empresa Rui Costa dos Santos é sócio?
Rui Costa dos Santos é sócio na empresa .
Por que Rui Costa dos Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Rui Costa dos Santos assumiu o cargo de GOVERNADOR DE ESTADO em GOVERNO BA no ano de 2019.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Rui Costa dos Santos?
Rui Costa dos Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de GOVERNADOR DE ESTADO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2019 na GOVERNO BA.
Antes disso, Rui Costa dos Santos?> foi GOVERNADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2015 na GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DOS:
Rui Dos Santos Costa
Rui Marcelo Costa Dos Santos
Rui Felipe Dos Santos Costa
Rui Dos Santos
Rui Dos Santos Santos
Rui Antonio Dos Santos
Rui Cezar Dos Santos
Rui Barbosa Dos Santos
Rui Dos Santos Vieira
Rui Cardoso Dos Santos
Rui Moreira Dos Santos
Rui Dos Santos Santiago
Marcos Rui Dos Santos
Rui Evangelista Dos Santos
Rui Antunes Dos Santos
Rui Jose Dos Santos
Família SANTOS:
Rui Dos Santos Costa
Rui Marcelo Costa Dos Santos
Rui Felipe Dos Santos Costa
Rui Dos Santos
Rui Dos Santos Santos
Rui Dos Santos Santos
Jose Rui Santos Costa
Rui Da Costa Santos
Rui Antonio Dos Santos
Rui Cezar Dos Santos
Rui Barbosa Dos Santos
Rui Dos Santos Vieira
Rui Cardoso Dos Santos
Rui Moreira Dos Santos
Rui Dos Santos Santiago
Marcos Rui Dos Santos
Rui Evangelista Dos Santos
Rui Antunes Dos Santos
Rui Jose Dos Santos
Família COSTA:
Rui Dos Santos Costa
Rui Marcelo Costa Dos Santos
Rui Felipe Dos Santos Costa
Rui Costa
Jose Rui Santos Costa
Rui Da Costa Santos
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Rui Costa dos Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Rui Costa dos Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados