Rudi Miguel Sander
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Rudi Miguel Sander. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Rudi Miguel Sander
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Rudi Miguel Sander?
Rudi Miguel Sander é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Santa Catarina, acumulando um capital social de R$ 1.000.000,00. Rudi também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Rudi Miguel Sander?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Egem - Escola de Gestão Publica Municipal - 08.940.383/0001-90 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Florianópolis, Santa Catarina |
Eleicao 2012 Rudi Miguel Sander Vereador - 16.251.057/0001-01 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Carlos, Santa Catarina |
Eleicao 2008 Rudi Miguel Sander Vereador - 10.084.692/0001-57 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Carlos, Santa Catarina |
Eleicoes 2004 - Rudi Miguel Sander - Vereador - 06.625.181/0001-28 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São Carlos, Santa Catarina |
Pratas Empreendimentos Turisticos LTDA - 47.358.318/0001-02 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | São Carlos, Santa Catarina |
Quem são os sócios de Rudi Miguel Sander?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Adilson Mergen é sócio de Rudi na(s) empresa(s): * Pratas Empreendimentos Turisticos LTDA - 47.358.318/0001-02 |
Consta na RFB que Cesar Leandro Groth é sócio de Rudi na(s) empresa(s): * Pratas Empreendimentos Turisticos LTDA - 47.358.318/0001-02 |
Consta na RFB que Julio Cesar Ronconi é sócio de Rudi na(s) empresa(s): * Egem - Escola de Gestão Publica Municipal - 08.940.383/0001-90 |
Consta na RFB que Lucimar Antonio Salmoria é sócio de Rudi na(s) empresa(s): * Egem - Escola de Gestão Publica Municipal - 08.940.383/0001-90 |
Consta na RFB que Rosane Antunes Pires Infeld é sócio de Rudi na(s) empresa(s): * Egem - Escola de Gestão Publica Municipal - 08.940.383/0001-90 |
Rudi Miguel Sander é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | SAO CARLOS-SC | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PREFEITO | MUN. DE SAO CARLOS-SC | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Rudi Miguel Sander
Em qual empresa Rudi Miguel Sander trabalha?
Rudi Miguel Sander trabalha para EGEM
Qual o cargo de Rudi Miguel Sander na EGEM?
Rudi Miguel Sander é Sócio na EGEM.
Em qual empresa Rudi Miguel Sander é sócio?
Rudi Miguel Sander é sócio na empresa EGEM.
Por que Rudi Miguel Sander é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Rudi Miguel Sander assumiu o cargo de PREFEITO em SAO CARLOS-SC no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Rudi Miguel Sander?
Rudi Miguel Sander é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SAO CARLOS-SC.
Antes disso, Rudi Miguel Sander?> foi PREFEITO, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SAO CARLOS-SC.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SANDER:
Rudi Sander
Rudi Paulo Sander
Alex Sander Miguel
Irineu Miguel Sander
Delmar Miguel Sander
Alex Sander Jose Miguel
Família MIGUEL:
Rudi Miguel Feyh
Rudi Miguel Bozzetti
Mauricio Miguel Rudi
Alex Sander Miguel
Irineu Miguel Sander
Delmar Miguel Sander
Sander Miguel Bolis
Alex Sander Jose Miguel
Outras Famílias:
Rudi Voigt
Rudi Fidler
Rudi Pandolfo
Rudi Bruns
Rudi Rautenberg
Rudi Krause
Rudi Wessling
Rudi Brandt
Rudi Lenz
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Rudi Miguel Sander sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Rudi Miguel Sander?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados