Rodrigo Solha Pazzini de Freitas
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Rodrigo Solha Pazzini de Freitas. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Rodrigo Solha Pazzini de Freitas
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Rodrigo Solha Pazzini de Freitas?
Rodrigo Solha Pazzini de Freitas é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, acumulando um capital social de R$ 211.483.263,60. Rodrigo também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Rodrigo Solha Pazzini de Freitas?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Rsp Soluções Empresariais LTDA - 49.763.104/0001-47 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | São Paulo, São Paulo |
Gasmig - Companhia de Gás de Minas Gerais - 22.261.473/0001-85 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Belo Horizonte, Minas Gerais |
Plenogas Distribuidora de Gás SA - 78.590.460/0001-04 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Londrina, Paraná |
Liquigas Distribuidora SA - 60.886.413/0001-47 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo, São Paulo |
Quem são os sócios de Rodrigo Solha Pazzini de Freitas?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Antonio Carlos Moreira Turqueto é sócio de Rodrigo na(s) empresa(s): * Plenogas Distribuidora de Gás SA - 78.590.460/0001-04 |
Consta na RFB que Caroline Pepe Dos Santos Leonard é sócio de Rodrigo na(s) empresa(s): * Plenogas Distribuidora de Gás SA - 78.590.460/0001-04 |
Consta na RFB que Eduardo Elias Zahran Filho é sócio de Rodrigo na(s) empresa(s): * Plenogas Distribuidora de Gás SA - 78.590.460/0001-04 |
Consta na RFB que Tabajara Bertelli Costa é sócio de Rodrigo na(s) empresa(s): * Plenogas Distribuidora de Gás SA - 78.590.460/0001-04 |
Rodrigo Solha Pazzini de Freitas é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
DIRETOR DE GLP GRANEL | LIQUIGAS | 30/07/2020 | 23/12/2020 |
DIRETOR DE GLP GRANEL | LIQUIGAS | 15/08/2018 | 30/07/2020 |
DIR. GLP GRANEL | LIQUIGAS | 29/05/2017 | 15/08/2018 |
Perguntas frequentes sobre Rodrigo Solha Pazzini de Freitas
Em qual empresa Rodrigo Solha Pazzini de Freitas trabalha?
Rodrigo Solha Pazzini de Freitas trabalha para
Qual o cargo de Rodrigo Solha Pazzini de Freitas na ?
Rodrigo Solha Pazzini de Freitas é Sócio na .
Em qual empresa Rodrigo Solha Pazzini de Freitas é sócio?
Rodrigo Solha Pazzini de Freitas é sócio na empresa .
Por que Rodrigo Solha Pazzini de Freitas é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Rodrigo Solha Pazzini de Freitas assumiu o cargo de DIRETOR DE GLP GRANEL em LIQUIGAS no ano de 2020.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Rodrigo Solha Pazzini de Freitas?
Rodrigo Solha Pazzini de Freitas é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de DIRETOR DE GLP GRANEL, função que exerceu a partir de 30 de julho de 2020 na LIQUIGAS.
Antes disso, Rodrigo Solha Pazzini de Freitas?> foi DIRETOR DE GLP GRANEL, cargo que ocupou desde 15 de agosto de 2018 na LIQUIGAS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SOLHA:
Eduardo Solha Pazzini De Freitas
Rodrigo Poncio Solha
Rodrigo Castro Solha
Rodrigo Velasquez Solha
Christian Rodrigo Solha Cason
Jose Solha
Arlene Solha
Maurelei Solha
Vladimir Solha
Leila Santos Solha De Freitas
Família PAZZINI:
Eduardo Solha Pazzini De Freitas
Rodrigo Pazzini Jacques
Rodrigo Mendes Pazzini
Rodrigo Luiz Pazzini
Nicole Pazzini Freitas
Rodrigo Augusto Pazzini Calaca
Rodrigo Pazzini De Vasconcellos
Luiz Leonam Pazzini Freitas
Almir Pazzini Lobo De Freitas
Fabiana Ascar Pazzini De Freitas
Família DE:
Eduardo Solha Pazzini De Freitas
Rodrigo Pazzini De Vasconcellos
Leila Santos Solha De Freitas
Almir Pazzini Lobo De Freitas
Fabiana Ascar Pazzini De Freitas
Família FREITAS:
Eduardo Solha Pazzini De Freitas
Nicole Pazzini Freitas
Luiz Leonam Pazzini Freitas
Leila Santos Solha De Freitas
Almir Pazzini Lobo De Freitas
Fabiana Ascar Pazzini De Freitas
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Rodrigo Solha Pazzini de Freitas sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Rodrigo Solha Pazzini de Freitas?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados