Rodrigo Alves Quintino
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Rodrigo Alves Quintino. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Rodrigo Alves Quintino
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Rodrigo Alves Quintino?
Rodrigo Alves Quintino é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Santa Catarina, acumulando um capital social de R$ 138.000,00. Rodrigo também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Rodrigo Alves Quintino?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Rodrigo Alves Quintino Vereador - 38.757.538/0001-18 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Palhoça, Santa Catarina |
Eleicao 2016 Rodrigo Alves Quintino Vereador - 25.840.254/0001-49 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Palhoça, Santa Catarina |
I.s.r.q - Instituto Social Rodrigo Quintino - 22.052.978/0001-30 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Palhoça, Santa Catarina |
Bar do Fulano LTDA - 24.726.381/0001-59 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Florianópolis, Santa Catarina |
Vision Contact Center - Contact Center Vision LTDA - 11.021.725/0001-82 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | São José, Santa Catarina |
Quem são os sócios de Rodrigo Alves Quintino?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Raphael Alves Quintino é sócio de Rodrigo na(s) empresa(s): * Vision Contact Center - Contact Center Vision LTDA - 11.021.725/0001-82 |
Rodrigo Alves Quintino é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | PALHOCA-SC | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE PALHOCA-SC | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Rodrigo Alves Quintino
Em qual empresa Rodrigo Alves Quintino trabalha?
Rodrigo Alves Quintino trabalha para
Qual o cargo de Rodrigo Alves Quintino na ?
Rodrigo Alves Quintino é Sócio na .
Em qual empresa Rodrigo Alves Quintino é sócio?
Rodrigo Alves Quintino é sócio na empresa .
Por que Rodrigo Alves Quintino é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Rodrigo Alves Quintino assumiu o cargo de VEREADOR em PALHOCA-SC no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Rodrigo Alves Quintino?
Rodrigo Alves Quintino é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PALHOCA-SC.
Antes disso, Rodrigo Alves Quintino?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE PALHOCA-SC.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família QUINTINO:
Rodrigo Quintino
Rodrigo Alves Quintino Da Silva
Rodrigo Quintino Galvao
Rodrigo Quintino Conter
Rodrigo Quintino Pereira
Rodrigo Quintino Cardoso
Rodrigo Quintino Delfino
Rodrigo Martins Quintino
Rodrigo Luiz Quintino
Rodrigo Joao Quintino
Rodrigo Quintino Pontes
Rodrigo Quintino Clemente
Rodrigo Castro Quintino
Rodrigo Quintino Rocha
Rodrigo Quintino Linhares
Rodrigo Quintino Ribeiro
Rodrigo Leite Quintino
Rodrigo Quintino Amaral
Rodrigo Reinaldo Quintino
Família ALVES:
Rodrigo Alves Quintino Da Silva
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Rodrigo Alves Quintino sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Rodrigo Alves Quintino?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados