Ricardo Daneluz Neto
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Ricardo Daneluz Neto. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Ricardo Daneluz Neto
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Ricardo Daneluz Neto?
Ricardo Daneluz Neto é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 16.248.242,40. Ricardo também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Ricardo Daneluz Neto?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Festa da Uva - Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos SA - 88.581.608/0001-06 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Conselheiro de Administração | Caxias do Sul, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2020 Ricardo Daneluz Neto Vereador - 38.633.866/0001-02 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Caxias do Sul, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2016 Ricardo Daneluz Neto Vereador - 25.420.089/0001-76 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Caxias do Sul, Rio Grande do Sul |
Rdn - Ricardo Daneluz Neto - 41.591.770/0001-33 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Caxias do Sul, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Ricardo Daneluz Neto?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Astor Milton Schmitt é sócio de Ricardo na(s) empresa(s): * Festa da Uva - Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos SA - 88.581.608/0001-06 |
Consta na RFB que Bruno Sassi Brunelli é sócio de Ricardo na(s) empresa(s): * Festa da Uva - Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos SA - 88.581.608/0001-06 |
Consta na RFB que Flavio Guido Cassina é sócio de Ricardo na(s) empresa(s): * Festa da Uva - Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos SA - 88.581.608/0001-06 |
Consta na RFB que Francisco De Assis Spiandorello é sócio de Ricardo na(s) empresa(s): * Festa da Uva - Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos SA - 88.581.608/0001-06 |
Consta na RFB que Milton Corlatti é sócio de Ricardo na(s) empresa(s): * Festa da Uva - Festa Nacional da Uva Turismo e Empreendimentos SA - 88.581.608/0001-06 |
Ricardo Daneluz Neto é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | CAXIAS DO SUL-RS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE CAXIAS DO SUL-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Ricardo Daneluz Neto
Em qual empresa Ricardo Daneluz Neto trabalha?
Ricardo Daneluz Neto trabalha para FESTA DA UVA
Qual o cargo de Ricardo Daneluz Neto na FESTA DA UVA?
Ricardo Daneluz Neto é Sócio na FESTA DA UVA.
Em qual empresa Ricardo Daneluz Neto é sócio?
Ricardo Daneluz Neto é sócio na empresa FESTA DA UVA.
Por que Ricardo Daneluz Neto é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Ricardo Daneluz Neto assumiu o cargo de VEREADOR em CAXIAS DO SUL-RS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Ricardo Daneluz Neto?
Ricardo Daneluz Neto é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na CAXIAS DO SUL-RS.
Antes disso, Ricardo Daneluz Neto?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE CAXIAS DO SUL-RS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DANELUZ:
Ricardo Daneluz
Paulo Ricardo Daneluz
Cleber Ricardo Daneluz
Athos Ricardo Daneluz
Algacides Daneluz
Leir Daneluz
Melissa Daneluz
Simone Daneluz
Marcelo Daneluz
Vanderlucia Daneluz
Daniela Daneluz
Reneu Daneluz
Ademir Daneluz
Aurelio Daneluz
Ludmila Daneluz
Jeferson Daneluz
Wilson Daneluz
Daniel Daneluz
Debora Daneluz
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Ricardo Daneluz Neto sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Ricardo Daneluz Neto?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados