Renato Pazianoto
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Renato Pazianoto. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Renato Pazianoto
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Renato Pazianoto?
Renato Pazianoto é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, acumulando um capital social de R$ 213.100,03. Renato também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Renato Pazianoto?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Cerrp - Cooperativa de Eletrificacao e Desenvolvimento da Regiao de São Jose do Rio Preto - 46.598.678/0001-19 | Ativa | Cooperativa | Demais | Presidente | São José do Rio Preto, São Paulo |
Eleicao 2008 Renato Pazianoto Vereador - 10.136.159/0001-91 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ipiguá, São Paulo |
Eleicao 2016 Renato Pazianoto Vereador - 25.629.800/0001-05 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ipiguá, São Paulo |
Eleicao 2020 Renato Pazianoto Vereador - 39.108.382/0001-07 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ipiguá, São Paulo |
Cerrp - Cooperativa de Eletrificacao e Desenvolvimento da Regiao de São Jose do Rio Preto - 46.598.678/0001-19 | Ativa | Cooperativa | Demais | Diretor | São José do Rio Preto, São Paulo |
Quem são os sócios de Renato Pazianoto?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Armindo Marin é sócio de Renato na(s) empresa(s): * Cooperativa de Eletrificacao e Desenvolvimento da Regiao de São Jose do Rio Preto-cerrp - 46.598.678/0002-08 |
Consta na RFB que Jorge Jafet Argentin é sócio de Renato na(s) empresa(s): * Cooperativa de Eletrificacao e Desenvolvimento da Regiao de São Jose do Rio Preto-cerrp - 46.598.678/0002-08 |
Consta na RFB que Odair Corneliani Milhossi é sócio de Renato na(s) empresa(s): * Cooperativa de Eletrificacao e Desenvolvimento da Regiao de São Jose do Rio Preto-cerrp - 46.598.678/0002-08 |
Consta na RFB que Oscar Nogaroto é sócio de Renato na(s) empresa(s): * Cooperativa de Eletrificacao e Desenvolvimento da Regiao de São Jose do Rio Preto-cerrp - 46.598.678/0002-08 |
Consta na RFB que Osmar Covre é sócio de Renato na(s) empresa(s): * Cooperativa de Eletrificacao e Desenvolvimento da Regiao de São Jose do Rio Preto-cerrp - 46.598.678/0002-08 |
Renato Pazianoto é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | IPIGUA-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE IPIGUA-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Renato Pazianoto
Em qual empresa Renato Pazianoto trabalha?
Renato Pazianoto trabalha para CERRP
Qual o cargo de Renato Pazianoto na CERRP?
Renato Pazianoto é Sócio na CERRP.
Em qual empresa Renato Pazianoto é sócio?
Renato Pazianoto é sócio na empresa CERRP.
Por que Renato Pazianoto é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Renato Pazianoto assumiu o cargo de VEREADOR em IPIGUA-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Renato Pazianoto?
Renato Pazianoto é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na IPIGUA-SP.
Antes disso, Renato Pazianoto?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE IPIGUA-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família PAZIANOTO:
Antonio Pazianoto
Raucildo Pazianoto
Emilio Pazianoto
Rodrigo Pazianoto
Alaide Pazianoto
Mariana Damasceno Pazianoto
Ricardo Alessandro Pazianoto
Mario Sergio Pazianoto
Aline Pazianoto Ribeiro
Antonio Jose Pazianoto
Gabriel Rego Pazianoto
Mario Luiz Pazianoto
Mario Domingo Pazianoto
Josefina Pazianoto Augusto
Natalia Pazianoto Augusto
Antonio Carlos Pazianoto
Adalberto Fernando Pazianoto
Tiago Vinicius Pazianoto
Thalita Elisa Ribeiro Pazianoto
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Renato Pazianoto sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Renato Pazianoto?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados