Polon Backes de Oliveira
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Polon Backes de Oliveira. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Polon Backes de Oliveira
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Polon Backes de Oliveira?
Polon Backes de Oliveira é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 19.000,00. Polon também possui 3 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Polon Backes de Oliveira?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2012 Polon Backes de Oliveira Vereador - 16.159.905/0001-49 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Palmares do Sul, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2016 Polon Backes de Oliveira Vereador - 25.536.054/0001-05 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Palmares do Sul, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2020 Polon Backes de Oliveira Vereador - 38.562.752/0001-19 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Palmares do Sul, Rio Grande do Sul |
Cyber.com-vip - Polon Backes de Oliveira Cia LTDA - 08.704.543/0001-00 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Palmares do Sul, Rio Grande do Sul |
Instituto Mibo - Maria I. B. Oliveira Cia LTDA - 08.815.691/0001-93 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Palmares do Sul, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Polon Backes de Oliveira?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Gilberto De Oliveira é sócio de Polon na(s) empresa(s): * Cyber.com-vip - Polon Backes de Oliveira Cia LTDA - 08.704.543/0001-00 |
Consta na RFB que Logan Backes De Oliveira é sócio de Polon na(s) empresa(s): * Instituto Mibo - Maria I. B. Oliveira Cia LTDA - 08.815.691/0001-93 |
Consta na RFB que Maria Ivania Backes De Oliveira é sócio de Polon na(s) empresa(s): * Instituto Mibo - Maria I. B. Oliveira Cia LTDA - 08.815.691/0001-93 |
Polon Backes de Oliveira é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | PALMARES DO SUL-RS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE PALMARES DO SUL-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Polon Backes de Oliveira
Em qual empresa Polon Backes de Oliveira trabalha?
Polon Backes de Oliveira trabalha para
Qual o cargo de Polon Backes de Oliveira na ?
Polon Backes de Oliveira é Sócio na .
Em qual empresa Polon Backes de Oliveira é sócio?
Polon Backes de Oliveira é sócio na empresa .
Por que Polon Backes de Oliveira é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Polon Backes de Oliveira assumiu o cargo de VEREADOR em PALMARES DO SUL-RS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Polon Backes de Oliveira?
Polon Backes de Oliveira é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PALMARES DO SUL-RS.
Antes disso, Polon Backes de Oliveira?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE PALMARES DO SUL-RS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família OLIVEIRA:
Kelcio Oliveira Polon
Highlane Cirqueira Oliveira Polon
Kelcio Oliveira Polon Filho
Sandra Polon Rodrigues Oliveira
Iasmyn Oliveira Backes
Família BACKES:
Iasmyn Oliveira Backes
Outras Famílias:
Cleomar Polon
Airton Polon
Gilberto Polon
Francisco Polon
Lucio Polon
Adilson Polon
Milton Polon
Roberto Polon
Leonir Polon
Leticia Polon
Flavia Polon
Rafael Polon
Valdir Polon
Wladislau Polon
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Polon Backes de Oliveira sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Polon Backes de Oliveira?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados