Paulo Sergio Naves
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Paulo Sergio Naves. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Paulo Sergio Naves
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Paulo Sergio Naves?
Paulo Sergio Naves é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 0,00. Paulo também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Paulo Sergio Naves?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2016 Paulo Sergio Naves Vereador - 25.963.629/0001-68 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Monte Santo de Minas, Minas Gerais |
Eleicao 2012 Paulo Sergio Naves Vereador - 16.071.796/0001-03 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Monte Santo de Minas, Minas Gerais |
Eleicao 2020 Paulo Sergio Naves Vereador - 38.867.344/0001-75 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Monte Santo de Minas, Minas Gerais |
Consep - Conselho Comunitario de Seguranca Publica de Bom Sucesso - 05.162.123/0001-42 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Bom Sucesso, Minas Gerais |
Associação de Protecao e Assistência ao Condenado Apac - 09.492.541/0001-59 | Baixada | Associação Privada | Demais | Presidente | Bom Sucesso, Minas Gerais |
Quem são os sócios de Paulo Sergio Naves?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Aparecida Das Dores Guimaraes é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Consep - Conselho Comunitario de Seguranca Publica de Bom Sucesso - 05.162.123/0001-42 |
Consta na RFB que Carlos Daniel De Oliveira é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Consep - Conselho Comunitario de Seguranca Publica de Bom Sucesso - 05.162.123/0001-42 |
Consta na RFB que Flamarion De Oliveira Goncalves é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Consep - Conselho Comunitario de Seguranca Publica de Bom Sucesso - 05.162.123/0001-42 |
Consta na RFB que Gilson Milagres De Carvalho é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Consep - Conselho Comunitario de Seguranca Publica de Bom Sucesso - 05.162.123/0001-42 |
Consta na RFB que Luiz Carlos De Freitas é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Consep - Conselho Comunitario de Seguranca Publica de Bom Sucesso - 05.162.123/0001-42 |
Paulo Sergio Naves é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | MONTE SANTO DE MINAS-MG | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE MONTE SANTO DE MINAS-MG | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Paulo Sergio Naves
Em qual empresa Paulo Sergio Naves trabalha?
Paulo Sergio Naves trabalha para
Qual o cargo de Paulo Sergio Naves na ?
Paulo Sergio Naves é Sócio na .
Em qual empresa Paulo Sergio Naves é sócio?
Paulo Sergio Naves é sócio na empresa .
Por que Paulo Sergio Naves é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Paulo Sergio Naves assumiu o cargo de VEREADOR em MONTE SANTO DE MINAS-MG no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Paulo Sergio Naves?
Paulo Sergio Naves é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na MONTE SANTO DE MINAS-MG.
Antes disso, Paulo Sergio Naves?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE MONTE SANTO DE MINAS-MG.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SERGIO:
Paulo Sergio Naves Pereira
Paulo Sergio Azevedo Naves
Pedro Sergio Naves
Luiz Sergio Naves
Paulo Sergio Naves De Lima Junior
Paulo Sergio Ferreira Naves De Lima
Família NAVES:
Paulo Sergio Naves Pereira
Paulo Sergio Azevedo Naves
Paulo Naves
Sergio Naves Cardieri
Sergio Naves Carneiro
Sergio Naves Garcia
Sergio Rios Naves
Sergio Naves Pereira
Pedro Sergio Naves
Luiz Sergio Naves
Sergio Faria Naves
Sergio Naves Fernandes
Paulo Sergio Naves De Lima Junior
Paulo Sergio Ferreira Naves De Lima
Paulo Naves Junior
Paulo Afonso Naves
Paulo Cesar Naves
Paulo Leandro Naves
Paulo Edson Naves
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Paulo Sergio Naves sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Paulo Sergio Naves?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados