Paulo Cesar Assuncao
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Paulo Cesar Assuncao. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Paulo Cesar Assuncao
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Paulo Cesar Assuncao?
Paulo Cesar Assuncao é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 6.001.500,00. Paulo também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Paulo Cesar Assuncao?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Du-art Empreendimentos Imobiliarios LTDA - 85.306.355/0001-66 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Florianópolis, Santa Catarina |
Eleicao 2020 Paulo Cesar Assuncao Vereador - 38.672.383/0001-17 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santa Rita d'Oeste, São Paulo |
Eleicao 2016 Paulo Cesar Assuncao Vereador - 25.495.225/0001-97 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | São José dos Campos, São Paulo |
Eleicao 2016 Paulo Cesar Assuncao Vereador - 25.537.613/0001-93 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santa Rita d'Oeste, São Paulo |
Qualiy Service - Paulo Cesar Assuncao - 30.589.871/0001-53 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Belo Horizonte, Minas Gerais |
Quem são os sócios de Paulo Cesar Assuncao?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Kliver Luiz Pereira Duarte é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Du-art Empreendimentos Imobiliarios LTDA - 85.306.355/0001-66 |
Consta na RFB que Leandro Duarte é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Du-art Empreendimentos Imobiliarios LTDA - 85.306.355/0001-66 |
Consta na RFB que Mirian Luiz Duarte é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Du-art Empreendimentos Imobiliarios LTDA - 85.306.355/0001-66 |
Consta na RFB que Rui Damiani Duarte é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Du-art Empreendimentos Imobiliarios LTDA - 85.306.355/0001-66 |
Paulo Cesar Assuncao é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SANTA RITA D'OESTE-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SANTA RITA D'OESTE-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Paulo Cesar Assuncao
Em qual empresa Paulo Cesar Assuncao trabalha?
Paulo Cesar Assuncao trabalha para
Qual o cargo de Paulo Cesar Assuncao na ?
Paulo Cesar Assuncao é Sócio na .
Em qual empresa Paulo Cesar Assuncao é sócio?
Paulo Cesar Assuncao é sócio na empresa .
Por que Paulo Cesar Assuncao é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Paulo Cesar Assuncao assumiu o cargo de VEREADOR em SANTA RITA D'OESTE-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Paulo Cesar Assuncao?
Paulo Cesar Assuncao é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SANTA RITA D'OESTE-SP.
Antes disso, Paulo Cesar Assuncao?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SANTA RITA D'OESTE-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família CESAR:
Paulo Cesar De Assuncao
Paulo Cesar Cardoso Assuncao
Paulo Cesar Assuncao Cavalcante
Paulo Cesar Assuncao Toledo
Paulo Cesar Montesano Assuncao
Paulo Cesar Pereira De Assuncao
Paulo Cesar Sousa De Assuncao
Paulo Cesar Assuncao Da Motta
Paulo Cesar Martins De Assuncao
Paulo Cesar Assuncao Cavalcante Filho
Paulo Cesar Da Assuncao Pereira
Paulo Cesar Ferreira De Assuncao
Paulo Cesar De Assuncao Coutinho
Paulo Cesar Santos De Assuncao
Paulo Cesar De Oliveira Assuncao
Paulo Cesar Buenos Aires Assuncao
Paulo Cesar Madureira De Assuncao
Paulo Cesar D Assuncao Junior
Paulo Cesar Toledo De Assuncao
Família ASSUNCAO:
Paulo Cesar De Assuncao
Paulo Cesar Cardoso Assuncao
Paulo Cesar Assuncao Cavalcante
Paulo Cesar Assuncao Toledo
Paulo Cesar Montesano Assuncao
Paulo Cesar Pereira De Assuncao
Paulo Cesar Sousa De Assuncao
Paulo Cesar Assuncao Da Motta
Paulo Cesar Martins De Assuncao
Paulo Cesar Assuncao Cavalcante Filho
Paulo Cesar Da Assuncao Pereira
Paulo Cesar Ferreira De Assuncao
Paulo Cesar De Assuncao Coutinho
Paulo Cesar Santos De Assuncao
Paulo Cesar De Oliveira Assuncao
Paulo Cesar Buenos Aires Assuncao
Paulo Cesar Madureira De Assuncao
Paulo Cesar D Assuncao Junior
Paulo Cesar Toledo De Assuncao
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Paulo Cesar Assuncao sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Paulo Cesar Assuncao?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados