Paulo Antunes de Siqueira
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Paulo Antunes de Siqueira. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Paulo Antunes de Siqueira
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Paulo Antunes de Siqueira?
Paulo Antunes de Siqueira é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Mato Grosso do Sul, acumulando um capital social de R$ 122.268.611,00. Paulo também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Paulo Antunes de Siqueira?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Ambiental MS Pantanal Spe SA - 40.074.069/0001-84 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Campo Grande, Mato Grosso do Sul |
Ambiental MS Pantanal Spe SA - 40.074.069/0001-84 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Presidente | Campo Grande, Mato Grosso do Sul |
P F Administração de Imóveis Proprios - PF Administração de Imóveis Proprios LTDA - 09.313.468/0001-00 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Campo Grande, Mato Grosso do Sul |
Instituto Sul Mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas - 03.271.764/0001-00 | Ativa | Associação Privada | Demais | Diretor | Campo Grande, Mato Grosso do Sul |
P F Administração de Imóveis Proprios - PF Administração de Imóveis Proprios LTDA - 09.313.468/0001-00 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Campo Grande, Mato Grosso do Sul |
Quem são os sócios de Paulo Antunes de Siqueira?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Celso Lino Paschoal Junior é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Ambiental MS Pantanal Spe SA - 40.074.069/0001-84 |
Consta na RFB que Clayton Marcos Pereira Bezerra é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Ambiental MS Pantanal Spe SA - 40.074.069/0001-84 |
Consta na RFB que Jeremias Sobrinho é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Instituto Sul Mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas - 03.271.764/0001-00 |
Consta na RFB que Jose Aparecido De Souza é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Instituto Sul Mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas - 03.271.764/0001-00 |
Consta na RFB que Ruy Gracas Gomes é sócio de Paulo na(s) empresa(s): * Instituto Sul Mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas - 03.271.764/0001-00 |
Paulo Antunes de Siqueira é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | CAIXA | 02/04/2018 | 12/11/2018 |
DIRETOR | CAIXA | 28/12/2016 | 25/03/2019 |
Perguntas frequentes sobre Paulo Antunes de Siqueira
Em qual empresa Paulo Antunes de Siqueira trabalha?
Paulo Antunes de Siqueira trabalha para
Qual o cargo de Paulo Antunes de Siqueira na ?
Paulo Antunes de Siqueira é Sócio na .
Em qual empresa Paulo Antunes de Siqueira é sócio?
Paulo Antunes de Siqueira é sócio na empresa .
Por que Paulo Antunes de Siqueira é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Paulo Antunes de Siqueira assumiu o cargo de VICE-PRESIDENTE em CAIXA no ano de 2018.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Paulo Antunes de Siqueira?
Paulo Antunes de Siqueira é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VICE-PRESIDENTE, função que exerceu a partir de 02 de abril de 2018 na CAIXA.
Antes disso, Paulo Antunes de Siqueira?> foi DIRETOR, cargo que ocupou desde 28 de dezembro de 2016 na CAIXA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família ANTUNES:
Paulo Antunes Siqueira
Paulo Renato Antunes Siqueira
Pedro Paulo Antunes De Siqueira
Paulo Reis Antunes De Siqueira
Domingos Paulo Antunes De Siqueira
Paulo Roberto Rocha Antunes De Siqueira
Paulo Antunes
Celso Antunes Siqueira
Anderson Antunes Siqueira
Lisandro Antunes Siqueira
Henrick Antunes Siqueira
Silvio Antunes Siqueira
Walter Antunes Siqueira
Roberto Antunes Siqueira
Luciano Antunes Siqueira
Alzira Antunes Siqueira
Joao Antunes Siqueira
Hernandes Antunes Siqueira
Leandro Antunes Siqueira
Família SIQUEIRA:
Paulo Antunes Siqueira
Paulo Renato Antunes Siqueira
Pedro Paulo Antunes De Siqueira
Paulo Reis Antunes De Siqueira
Domingos Paulo Antunes De Siqueira
Paulo Roberto Rocha Antunes De Siqueira
Celso Antunes Siqueira
Anderson Antunes Siqueira
Lisandro Antunes Siqueira
Henrick Antunes Siqueira
Silvio Antunes Siqueira
Walter Antunes Siqueira
Roberto Antunes Siqueira
Luciano Antunes Siqueira
Alzira Antunes Siqueira
Joao Antunes Siqueira
Hernandes Antunes Siqueira
Leandro Antunes Siqueira
Família DE:
Pedro Paulo Antunes De Siqueira
Paulo Reis Antunes De Siqueira
Domingos Paulo Antunes De Siqueira
Paulo Roberto Rocha Antunes De Siqueira
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Paulo Antunes de Siqueira sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Paulo Antunes de Siqueira?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados