Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho?
Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Bahia, Distrito Federal, Paraná, acumulando um capital social de R$ 105.000,00. Osvaldo também possui 2 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho Vereador - 38.590.715/0001-14 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Camacan, Bahia |
Eleicao 2016 Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho Vereador - 25.496.293/0001-70 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Camacan, Bahia |
Osvaldo Construções e Reformas - Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho - 34.300.613/0001-66 | Inapta | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Brasília, Distrito Federal |
Cwb Carvoes - Gdo Materiais de Construcao LTDA - 34.141.428/0001-76 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Curitiba, Paraná |
Quem são os sócios de Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Diego Roberto Dos Santos é sócio de Osvaldo na(s) empresa(s): * Cwb Carvoes - Gdo Materiais de Construcao LTDA - 34.141.428/0001-76 |
Consta na RFB que Gilberto Bonifacio é sócio de Osvaldo na(s) empresa(s): * Cwb Carvoes - Gdo Materiais de Construcao LTDA - 34.141.428/0001-76 |
Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | CAMACA-BA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE CAMACAN-BA | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho
Em qual empresa Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho trabalha?
Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho trabalha para
Qual o cargo de Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho na ?
Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho é Sócio na .
Em qual empresa Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho é sócio?
Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho é sócio na empresa .
Por que Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho assumiu o cargo de VEREADOR em CAMACA-BA no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho?
Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na CAMACA-BA.
Antes disso, Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE CAMACAN-BA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família RIBEIRO:
Osvaldo Ribeiro Filho
Osvaldo Ribeiro Dos Santos
Osvaldo Dos Santos Ribeiro
Osvaldo Martins Ribeiro Filho
Osvaldo Pereira Ribeiro Filho
Osvaldo Joaquim Ribeiro Filho
Osvaldo Ribeiro Barros Filho
Osvaldo Francisco Ribeiro Filho
Osvaldo Antonio Ribeiro Filho
Osvaldo Ribeiro Saldanha Filho
Osvaldo Silva Ribeiro Filho
Osvaldo Ribeiro Marins Filho
Osvaldo Ribeiro Barreto Filho
Osvaldo Lourenco Ribeiro Filho
Família FILHO:
Osvaldo Ribeiro Filho
Osvaldo Dos Santos Filho
Osvaldo Santos Filho
Osvaldo Martins Ribeiro Filho
Osvaldo Pereira Ribeiro Filho
Osvaldo Joaquim Ribeiro Filho
Osvaldo Ribeiro Barros Filho
Osvaldo Francisco Ribeiro Filho
Osvaldo Antonio Ribeiro Filho
Osvaldo Ribeiro Saldanha Filho
Osvaldo Silva Ribeiro Filho
Osvaldo Ribeiro Marins Filho
Osvaldo Ribeiro Barreto Filho
Osvaldo Lourenco Ribeiro Filho
Osvaldo Batista Dos Santos Filho
Osvaldo Antonio Dos Santos Filho
Osvaldo Vieira Dos Santos Filho
Família DOS:
Osvaldo Dos Santos Filho
Osvaldo Ribeiro Dos Santos
Osvaldo Dos Santos Ribeiro
Osvaldo Batista Dos Santos Filho
Osvaldo Antonio Dos Santos Filho
Osvaldo Vieira Dos Santos Filho
Família SANTOS:
Osvaldo Dos Santos Filho
Osvaldo Ribeiro Dos Santos
Osvaldo Dos Santos Ribeiro
Osvaldo Santos Filho
Osvaldo Batista Dos Santos Filho
Osvaldo Antonio Dos Santos Filho
Osvaldo Vieira Dos Santos Filho
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados