Nivaldo de Souza
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Nivaldo de Souza. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Nivaldo de Souza
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Nivaldo de Souza?
Nivaldo de Souza é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, acumulando um capital social de R$ 50.001,00. Nivaldo também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Nivaldo de Souza?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Padaria Mercearia e Lanchonete Vicosa - Padaria e Mercearia Vicosa LTDA - 17.623.170/0001-25 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Águas Lindas de Goiás, Goiás |
Igreja Evangelica Assembleia de Deus - 00.178.715/0001-39 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Colíder, Mato Grosso |
Nivaldo de Souza - 15.311.438/0001-68 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Balneário Gaivota, Santa Catarina |
Eleicoes 2004 - Nivaldo de Souza - Vereador - 06.818.781/0001-02 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Marília, São Paulo |
Eleicoes 2004 - Nivaldo de Souza - Vereador - 06.647.923/0001-16 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Carapicuíba, São Paulo |
Quem são os sócios de Nivaldo de Souza?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Eurico Machado Sanches é sócio de Nivaldo na(s) empresa(s): * Igreja Evangelica Assembleia de Deus - 00.178.715/0001-39 |
Consta na RFB que Francisca Dayara Dos Anjos Mariano é sócio de Nivaldo na(s) empresa(s): * Padaria Mercearia e Lanchonete Vicosa - Padaria e Mercearia Vicosa LTDA - 17.623.170/0001-25 |
Consta na RFB que Jacelio Bartolomeu Pereira é sócio de Nivaldo na(s) empresa(s): * Padaria Mercearia e Lanchonete Vicosa - Padaria e Mercearia Vicosa LTDA - 17.623.170/0001-25 |
Consta na RFB que Jovercino Nunes Andrade é sócio de Nivaldo na(s) empresa(s): * Igreja Evangelica Assembleia de Deus - 00.178.715/0001-39 |
Nivaldo de Souza é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | PRIMEIRO DE MAIO-PR | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PREFEITO | MUN. DE CAPIVARI DE BAIXO-SC | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Nivaldo de Souza
Em qual empresa Nivaldo de Souza trabalha?
Nivaldo de Souza trabalha para PADARIA MERCEARIA E LANCHONETE VICOSA
Qual o cargo de Nivaldo de Souza na PADARIA MERCEARIA E LANCHONETE VICOSA?
Nivaldo de Souza é Sócio na PADARIA MERCEARIA E LANCHONETE VICOSA.
Em qual empresa Nivaldo de Souza é sócio?
Nivaldo de Souza é sócio na empresa PADARIA MERCEARIA E LANCHONETE VICOSA.
Por que Nivaldo de Souza é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Nivaldo de Souza assumiu o cargo de VEREADOR em PRIMEIRO DE MAIO-PR no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Nivaldo de Souza?
Nivaldo de Souza é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PRIMEIRO DE MAIO-PR.
Antes disso, Nivaldo de Souza?> foi PREFEITO, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE CAPIVARI DE BAIXO-SC.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SOUZA:
Nivaldo Souza
Nivaldo Andrade Souza
Nivaldo Souza Brandao
Nivaldo Longuinho Souza
Nivaldo Souza Pereira
Nivaldo Barbosa Souza
Nivaldo Souza Magnavita
Nivaldo Souza Junior
Nivaldo Fernandes Souza
Nivaldo Souza Ferreira
Nivaldo Souza Oliveira
Nivaldo Souza Coutinho
Antonio Nivaldo Souza
Nivaldo Souza Bonfim
Nivaldo Ferreira Souza
Nivaldo Novais Souza
Nivaldo Oackes Souza
Nivaldo Almeida Souza
Nivaldo Souza Xavier
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Nivaldo de Souza sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Nivaldo de Souza?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados