Nilson Butner
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Nilson Butner. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Nilson Butner
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Nilson Butner?
Nilson Butner é um empresário(a) com participação em 3 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Paraná, acumulando um capital social de R$ 50.000,00. Nilson não possui sócios.
Quais são as empresas de Nilson Butner?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Nilson Butner Vereador - 38.834.747/0001-18 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Palmas, Paraná |
Eleicao 2016 Nilson Butner Vereador - 25.938.065/0001-03 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Palmas, Paraná |
Nb Serviços Comercios - N Butner Serviços e Comércio LTDA - 48.827.861/0001-74 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Palmas, Paraná |
Quem são os sócios de Nilson Butner?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Nilson Butner é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | PALMAS-PR | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE PALMAS-PR | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Nilson Butner
Em qual empresa Nilson Butner trabalha?
Nilson Butner trabalha para
Qual o cargo de Nilson Butner na ?
Nilson Butner é Sócio na .
Em qual empresa Nilson Butner é sócio?
Nilson Butner é sócio na empresa .
Por que Nilson Butner é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Nilson Butner assumiu o cargo de VEREADOR em PALMAS-PR no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Nilson Butner?
Nilson Butner é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PALMAS-PR.
Antes disso, Nilson Butner?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE PALMAS-PR.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família BUTNER:
Cleunice Butner
Leandro Butner
Ademar Butner
Juliana Pires Butner
Luis Rene Butner
Rosa Butner Perin
Darci Waldemar Butner
Adriel Batista Butner
Lidiane Bianca Butner
Jose Augusto Butner Nascimento
Larissa De Souza Butner
Outras Famílias:
Nilson Santana
Nilson Steim
Nilson Braga
Nilson Cardoso
Nilson Pires
Nilson Piovezan
Nilson Ribeiro
Nilson Antunes
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Nilson Butner sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Nilson Butner?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados