Nelson Prestes de Oliveira
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Nelson Prestes de Oliveira. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Nelson Prestes de Oliveira
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Nelson Prestes de Oliveira?
Nelson Prestes de Oliveira é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 100.000,00. Nelson também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Nelson Prestes de Oliveira?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2016 Nelson Prestes de Oliveira Vereador - 25.520.150/0001-57 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Piedade, São Paulo |
Eleicao 2012 Nelson Prestes de Oliveira Vereador - 15.978.277/0001-60 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Piedade, São Paulo |
Eleicao 2020 Nelson Prestes de Oliveira Vereador - 38.622.837/0001-45 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Piedade, São Paulo |
Eleicoes 2004 - Nelson Prestes de Oliveira - Vereador - 06.680.404/0001-50 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Piedade, São Paulo |
Oliveira Rech - Pedro Rodrigues de Oliveira Comércio de Veículos Automotores LTDA - 90.185.224/0001-08 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Nelson Prestes de Oliveira?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Jadiely Schmidt De Oliveira é sócio de Nelson na(s) empresa(s): * Oliveira Rech - Pedro Rodrigues de Oliveira Comércio de Veículos Automotores LTDA - 90.185.224/0001-08 |
Consta na RFB que Juliane Pause Schmidt é sócio de Nelson na(s) empresa(s): * Oliveira Rech - Pedro Rodrigues de Oliveira Comércio de Veículos Automotores LTDA - 90.185.224/0001-08 |
Consta na RFB que Pedro Gustavo Schmidt De Oliveira é sócio de Nelson na(s) empresa(s): * Oliveira Rech - Pedro Rodrigues de Oliveira Comércio de Veículos Automotores LTDA - 90.185.224/0001-08 |
Consta na RFB que Pedro Rodrigues De Oliveira é sócio de Nelson na(s) empresa(s): * Oliveira Rech - Pedro Rodrigues de Oliveira Comércio de Veículos Automotores LTDA - 90.185.224/0001-08 |
Nelson Prestes de Oliveira é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | PIEDADE-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE PIEDADE-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Nelson Prestes de Oliveira
Em qual empresa Nelson Prestes de Oliveira trabalha?
Nelson Prestes de Oliveira trabalha para
Qual o cargo de Nelson Prestes de Oliveira na ?
Nelson Prestes de Oliveira é Sócio na .
Em qual empresa Nelson Prestes de Oliveira é sócio?
Nelson Prestes de Oliveira é sócio na empresa .
Por que Nelson Prestes de Oliveira é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Nelson Prestes de Oliveira assumiu o cargo de VEREADOR em PIEDADE-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Nelson Prestes de Oliveira?
Nelson Prestes de Oliveira é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PIEDADE-SP.
Antes disso, Nelson Prestes de Oliveira?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE PIEDADE-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família PRESTES:
Nelson Prestes
Nelson Nunes Prestes
Nelson Abreu Prestes
Jose Nelson Prestes
Nelson Prestes Borba
Nelson Batista Prestes
Nelson Furquim Prestes
Leonardo Nelson Prestes
Nelson Machado Prestes
Francisco Nelson Prestes De Oliveira
Nelson Antonio Nantes Prestes
Nelson Prestes Do Amaral
Nelson Prestes Da Silva
Nelson Sebastiao Portela Prestes
Nelson Prestes Das Neves
Joceli Nelson Prestes Almeida
Nelson De Lima Prestes
Nelson Prestes Do Prado
Nelson Prestes De Almeida
Família DE:
Francisco Nelson Prestes De Oliveira
Nelson De Lima Prestes
Nelson Prestes De Almeida
Família OLIVEIRA:
Francisco Nelson Prestes De Oliveira
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Nelson Prestes de Oliveira sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Nelson Prestes de Oliveira?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados