Miguel Pereira Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Miguel Pereira Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Miguel Pereira Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Miguel Pereira Santos?
Miguel Pereira Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Bahia, acumulando um capital social de R$ 0,00. Miguel também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Miguel Pereira Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Associação dos Produtores das Araras I e II - 08.035.897/0001-09 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Bom Jesus da Serra, Bahia |
Eleicoes 2004 - Miguel Pereira Santos - Vereador - 06.693.858/0001-65 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Itacaré, Bahia |
Eleicoes 2004 - Miguel Pereira Santos - Vereador - 06.463.986/0001-12 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Eunápolis, Bahia |
Eleicao 2020 Miguel Pereira Santos Vereador - 38.851.987/0001-20 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Itacaré, Bahia |
Eleicao 2016 Miguel Pereira Santos Vereador - 25.881.676/0001-62 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Itacaré, Bahia |
Quem são os sócios de Miguel Pereira Santos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Raimundo Alves De Oliveira é sócio de Miguel na(s) empresa(s): * Associação dos Produtores das Araras I e II - 08.035.897/0001-09 |
Miguel Pereira Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | ITACARE-BA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE ITACARE-BA | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Miguel Pereira Santos
Em qual empresa Miguel Pereira Santos trabalha?
Miguel Pereira Santos trabalha para ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DAS ARARAS I E II
Qual o cargo de Miguel Pereira Santos na ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DAS ARARAS I E II?
Miguel Pereira Santos é Sócio na ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DAS ARARAS I E II.
Em qual empresa Miguel Pereira Santos é sócio?
Miguel Pereira Santos é sócio na empresa ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DAS ARARAS I E II.
Por que Miguel Pereira Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Miguel Pereira Santos assumiu o cargo de VEREADOR em ITACARE-BA no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Miguel Pereira Santos?
Miguel Pereira Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na ITACARE-BA.
Antes disso, Miguel Pereira Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE ITACARE-BA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SANTOS:
Miguel Santos Pereira
Miguel Pereira Do Santos
Miguel Dos Santos Pereira
Miguel Luiz Santos Pereira
Vitor Miguel Santos Pereira
Marcia Pereira Santos Miguel
Miguel Ricardson Pereira Santos
Luiz Miguel Santos Pereira
Miguel Pereira Dos Santos
Miguel Augusto Santos Pereira
Celio Miguel Santos Pereira
Miguel Claudio Pereira Santos
Miguel Pereira Santos Aroso
Bruno Miguel Pereira Santos
Miguel Pereira Dos Santos Neto
Miguel Edvino Dos Santos Pereira
Miguel Pereira Borges Dos Santos
Ivanilton Santos Almeida Miguel Pereira
Família PEREIRA:
Miguel Santos Pereira
Miguel Pereira Do Santos
Miguel Dos Santos Pereira
Miguel Luiz Santos Pereira
Vitor Miguel Santos Pereira
Marcia Pereira Santos Miguel
Miguel Ricardson Pereira Santos
Luiz Miguel Santos Pereira
Miguel Pereira Dos Santos
Miguel Augusto Santos Pereira
Celio Miguel Santos Pereira
Miguel Claudio Pereira Santos
Miguel Pereira Santos Aroso
Bruno Miguel Pereira Santos
Miguel Pereira
Miguel Pereira Dos Santos Neto
Miguel Edvino Dos Santos Pereira
Miguel Pereira Borges Dos Santos
Ivanilton Santos Almeida Miguel Pereira
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Miguel Pereira Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Miguel Pereira Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados