Mario Sergio Suzart de Matos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Mario Sergio Suzart de Matos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Mario Sergio Suzart de Matos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Mario Sergio Suzart de Matos?
Mario Sergio Suzart de Matos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Bahia, acumulando um capital social de R$ 0,00. Mario também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Mario Sergio Suzart de Matos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2012 Mario Sergio Suzart de Matos Vereador - 16.128.398/0001-86 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santaluz, Bahia |
Eleicao 2008 Mario Sergio Suzart de Matos Vereador - 09.853.020/0001-80 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santaluz, Bahia |
Eleicao 2016 Mario Sergio Suzart de Matos Vereador - 25.783.265/0001-34 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santaluz, Bahia |
Eleicao 2020 Mario Sergio Suzart de Matos Vereador - 39.129.930/0001-85 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Empresário (Individual) | Santaluz, Bahia |
Apeeds - Associação de Paes e Encarregados de Educacao dos Alunos do Municipio de Santa Luzba - 10.415.462/0001-23 | Baixada | Associação Privada | Demais | Diretor | Santaluz, Bahia |
Quem são os sócios de Mario Sergio Suzart de Matos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Eliana Pereira Da Silva Barboza é sócio de Mario na(s) empresa(s): * Apeeds - Associação de Paes e Encarregados de Educacao dos Alunos do Municipio de Santa Luzba - 10.415.462/0001-23 |
Mario Sergio Suzart de Matos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SANTALUZ-BA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SANTALUZ-BA | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Mario Sergio Suzart de Matos
Em qual empresa Mario Sergio Suzart de Matos trabalha?
Mario Sergio Suzart de Matos trabalha para
Qual o cargo de Mario Sergio Suzart de Matos na ?
Mario Sergio Suzart de Matos é Sócio na .
Em qual empresa Mario Sergio Suzart de Matos é sócio?
Mario Sergio Suzart de Matos é sócio na empresa .
Por que Mario Sergio Suzart de Matos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Mario Sergio Suzart de Matos assumiu o cargo de VEREADOR em SANTALUZ-BA no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Mario Sergio Suzart de Matos?
Mario Sergio Suzart de Matos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SANTALUZ-BA.
Antes disso, Mario Sergio Suzart de Matos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SANTALUZ-BA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MATOS:
Suzart Lopes Matos
Mario Sergio Matos Lima
Mario Sergio Ferreira Matos
Mario Sergio Soares Matos
Salomao Suzart De Matos
Samuel Suzart De Matos
Lucy Mary Suzart Matos
Livia Suzart De Matos
Mario Sergio Xavier De Matos
Mario Sergio Matos Silveira Martins
Mario Sergio Reis De Matos
Mario Sergio Souza De Matos
Mario Sergio Veiga De Matos
Mario Sergio Matos Lima Junior
Mario Matos
Família SUZART:
Sergio Sena Suzart
Mario Jorge Suzart Silva
Salomao Suzart De Matos
Samuel Suzart De Matos
Lucy Mary Suzart Matos
Livia Suzart De Matos
Sergio Suzart Dos Santos
Paulo Sergio Tonheiro Suzart
Família SERGIO:
Mario Sergio Matos Lima
Mario Sergio Ferreira Matos
Mario Sergio Soares Matos
Paulo Sergio Tonheiro Suzart
Mario Sergio Xavier De Matos
Mario Sergio Matos Silveira Martins
Mario Sergio Reis De Matos
Mario Sergio Souza De Matos
Mario Sergio Veiga De Matos
Mario Sergio Matos Lima Junior
Família DE:
Salomao Suzart De Matos
Samuel Suzart De Matos
Livia Suzart De Matos
Mario Sergio Xavier De Matos
Mario Sergio Reis De Matos
Mario Sergio Souza De Matos
Mario Sergio Veiga De Matos
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Mario Sergio Suzart de Matos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Mario Sergio Suzart de Matos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados