Marildes Vendrame Bertucci
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Marildes Vendrame Bertucci. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Marildes Vendrame Bertucci
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Marildes Vendrame Bertucci?
Marildes Vendrame Bertucci é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, acumulando um capital social de R$ 0,00. Marildes também possui 2 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Marildes Vendrame Bertucci?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2016 Marildes Vendrame Bertucci Vereador - 25.886.000/0001-61 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Bilac, São Paulo |
Eleicao 2012 Marildes Vendrame Bertucci Vereador - 15.948.596/0001-23 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Bilac, São Paulo |
Eleicao 2020 Marildes Vendrame Bertucci Vereador - 39.084.503/0001-28 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Empresário (Individual) | Bilac, São Paulo |
Refebi - Rede Feminina de Combate ao Cancer de Bilac - 05.429.283/0001-05 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Bilac, São Paulo |
Distribuidora Visconde de Bebidas LTDA - 51.086.072/0001-34 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Araçatuba, São Paulo |
Quem são os sócios de Marildes Vendrame Bertucci?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Jonas Bertucci é sócio de Marildes na(s) empresa(s): * Distribuidores Ventucci - Ventucci Distribuidores de Bebidas LTDA - 49.578.008/0002-00 |
Consta na RFB que Mirthes Mazaro Trevisan é sócio de Marildes na(s) empresa(s): * Refebi - Rede Feminina de Combate ao Cancer de Bilac - 05.429.283/0001-05 |
Marildes Vendrame Bertucci é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | BILAC-SP | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE BILAC-SP | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Marildes Vendrame Bertucci
Em qual empresa Marildes Vendrame Bertucci trabalha?
Marildes Vendrame Bertucci trabalha para
Qual o cargo de Marildes Vendrame Bertucci na ?
Marildes Vendrame Bertucci é Sócio na .
Em qual empresa Marildes Vendrame Bertucci é sócio?
Marildes Vendrame Bertucci é sócio na empresa .
Por que Marildes Vendrame Bertucci é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Marildes Vendrame Bertucci assumiu o cargo de VEREADOR em BILAC-SP no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Marildes Vendrame Bertucci?
Marildes Vendrame Bertucci é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na BILAC-SP.
Antes disso, Marildes Vendrame Bertucci?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE BILAC-SP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família VENDRAME:
Alexandre Vendrame Bertucci
Daniela Vendrame Bertucci Carrilho
Família BERTUCCI:
Alexandre Vendrame Bertucci
Daniela Vendrame Bertucci Carrilho
Angelo Bertucci
Outras Famílias:
Marildes Nadaletti
Marildes Tonello
Marildes Rodrigues
Marildes Ferreira
Marildes Mezzalira
Marildes Zucco
Marildes Carrijo
Marildes Manarim
Marildes Blumenthal
Marildes Borges
Marildes Staffen
Marildes Menon
Marildes Gilles
Marildes Steimbach
Marildes Martins
Marildes Alka
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Marildes Vendrame Bertucci sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Marildes Vendrame Bertucci?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados