Marcos Montibeller
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Marcos Montibeller. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Marcos Montibeller
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Marcos Montibeller?
Marcos Montibeller é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Santa Catarina, acumulando um capital social de R$ 40.000,00. Marcos também possui 4 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Marcos Montibeller?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Placas Automotivas Lontras LTDA - 37.933.714/0001-62 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Lontras, Santa Catarina |
Eleicao 2020 Marcos Montibeller Vereador - 38.572.037/0001-67 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Witmarsum, Santa Catarina |
Eleicao 2016 Marcos Montibeller Vereador - 25.633.903/0001-30 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Witmarsum, Santa Catarina |
MT Placas Automotivas LTDA - 29.155.155/0001-89 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Presidente Getúlio, Santa Catarina |
Quem são os sócios de Marcos Montibeller?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Bruna Francieli Denzer é sócio de Marcos na(s) empresa(s): * Placas Automotivas Lontras LTDA - 37.933.714/0001-62 |
Consta na RFB que Bruno Gilmar Honnef é sócio de Marcos na(s) empresa(s): * Placas Automotivas Lontras LTDA - 37.933.714/0001-62 |
Consta na RFB que Danilo Conte é sócio de Marcos na(s) empresa(s): * MT Placas Automotivas LTDA - 29.155.155/0001-89 |
Consta na RFB que Sandra Poffo Conte é sócio de Marcos na(s) empresa(s): * MT Placas Automotivas LTDA - 29.155.155/0001-89 |
Marcos Montibeller é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | WITMARSUM-SC | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE WITMARSUM-SC | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Marcos Montibeller
Em qual empresa Marcos Montibeller trabalha?
Marcos Montibeller trabalha para PLACAS AUTOMOTIVAS LONTRAS LTDA
Qual o cargo de Marcos Montibeller na PLACAS AUTOMOTIVAS LONTRAS LTDA?
Marcos Montibeller é Sócio na PLACAS AUTOMOTIVAS LONTRAS LTDA.
Em qual empresa Marcos Montibeller é sócio?
Marcos Montibeller é sócio na empresa PLACAS AUTOMOTIVAS LONTRAS LTDA.
Por que Marcos Montibeller é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Marcos Montibeller assumiu o cargo de VEREADOR em WITMARSUM-SC no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Marcos Montibeller?
Marcos Montibeller é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na WITMARSUM-SC.
Antes disso, Marcos Montibeller?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE WITMARSUM-SC.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MONTIBELLER:
Marcos Luiz Montibeller
Marcos Hilario Montibeller
Marcos Aurelio Montibeller
Ariberto Montibeller
Dilma Montibeller
Pascoalino Montibeller
Alex Montibeller
Carmelita Montibeller
Aristides Montibeller
Marcio Montibeller
Alda Montibeller
Cleocir Montibeller
Fabiana Montibeller
Jeferson Montibeller
Eolanda Montibeller
Martinho Montibeller
Claudionei Montibeller
Josiane Montibeller
Livia Montibeller
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Marcos Montibeller sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Marcos Montibeller?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados