Marcos Lourenco Dias Neves
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Marcos Lourenco Dias Neves. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Marcos Lourenco Dias Neves
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Marcos Lourenco Dias Neves?
Marcos Lourenco Dias Neves é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Espírito Santo, Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 580.000,00. Marcos também possui 3 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Marcos Lourenco Dias Neves?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Brasmar Minerais - Marbras Minerais LTDA - 53.866.796/0001-26 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Serra, Espírito Santo |
Vimar Minerais LTDA - 52.904.176/0001-71 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Serra, Espírito Santo |
Eleicao 2020 Marcos Lourenco Dias Neves Vereador - 38.549.829/0001-10 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Engenheiro Caldas, Minas Gerais |
Eleicao 2016 Marcos Lourenco Dias Neves Vereador - 25.468.396/0001-27 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Engenheiro Caldas, Minas Gerais |
Algadermis Indústria e Comércio LTDA - 31.774.102/0001-98 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Serra, Espírito Santo |
Quem são os sócios de Marcos Lourenco Dias Neves?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Victor De Paiva Dias Neves é sócio de Marcos na(s) empresa(s): * Algadermis Indústria e Comércio LTDA - 31.774.102/0001-98 * Brasmar Minerais - Marbras Minerais LTDA - 53.866.796/0001-26 * Vimar Minerais LTDA - 52.904.176/0001-71 |
Marcos Lourenco Dias Neves é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | ENGENHEIRO CALDAS-MG | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE ENGENHEIRO CALDAS-MG | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Marcos Lourenco Dias Neves
Em qual empresa Marcos Lourenco Dias Neves trabalha?
Marcos Lourenco Dias Neves trabalha para BRASMAR MINERAIS
Qual o cargo de Marcos Lourenco Dias Neves na BRASMAR MINERAIS?
Marcos Lourenco Dias Neves é Sócio na BRASMAR MINERAIS.
Em qual empresa Marcos Lourenco Dias Neves é sócio?
Marcos Lourenco Dias Neves é sócio na empresa BRASMAR MINERAIS.
Por que Marcos Lourenco Dias Neves é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Marcos Lourenco Dias Neves assumiu o cargo de VEREADOR em ENGENHEIRO CALDAS-MG no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Marcos Lourenco Dias Neves?
Marcos Lourenco Dias Neves é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na ENGENHEIRO CALDAS-MG.
Antes disso, Marcos Lourenco Dias Neves?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE ENGENHEIRO CALDAS-MG.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família LOURENCO:
Marcos Lourenco Dias
Marcos Vinicius Lourenco Neves
Marcos Henrique Lourenco Dias
Marcos Lourenco Pelegrin Dias
Marcos Rodrigo Lourenco Dias
Joao Marcos Lourenco Dias
Marcos Vinicius Dias Lourenco
Marcos Tony Lourenco Das Neves
Tony Marcos Lourenco Das Neves
Família DIAS:
Marcos Lourenco Dias
Marcos Neves Dias
Marcos Henrique Lourenco Dias
Marcos Lourenco Pelegrin Dias
Marcos Rodrigo Lourenco Dias
Joao Marcos Lourenco Dias
Marcos Vinicius Dias Lourenco
Marcos Antonio Dias Neves
Marcos Roberto Dias Neves
Marcos Rafael Dias Neves
Marcos Eurico Dias Neves
Marcos Vinicius Neves Dias
Marcos Jose Dias Neves
Lucio Marcos Neves Dias
Marcos Altomani Neves Dias
Marcos Henrique Dias Neves
Família NEVES:
Marcos Vinicius Lourenco Neves
Marcos Neves Dias
Marcos Tony Lourenco Das Neves
Tony Marcos Lourenco Das Neves
Marcos Antonio Dias Neves
Marcos Roberto Dias Neves
Marcos Rafael Dias Neves
Marcos Eurico Dias Neves
Marcos Vinicius Neves Dias
Marcos Jose Dias Neves
Lucio Marcos Neves Dias
Marcos Altomani Neves Dias
Marcos Henrique Dias Neves
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Marcos Lourenco Dias Neves sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Marcos Lourenco Dias Neves?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados