Marcos Azevedo Moreira
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Marcos Azevedo Moreira. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Marcos Azevedo Moreira
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Marcos Azevedo Moreira?
Marcos Azevedo Moreira é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Minas Gerais, acumulando um capital social de R$ 10.000,00. Marcos também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Marcos Azevedo Moreira?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Marcos Azevedo Moreira Vereador - 38.592.800/0001-11 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais |
Eleicao 2016 Marcos Azevedo Moreira Vereador - 25.904.045/0001-11 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais |
Marcos Azevedo Moreira - 35.231.351 - 35.231.351/0001-98 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais |
Lavauto - Marcos Leonilton Serviços LTDA - 03.943.382/0001-85 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais |
Quem são os sócios de Marcos Azevedo Moreira?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Leonilton Moreira é sócio de Marcos na(s) empresa(s): * Lavauto - Marcos Leonilton Serviços LTDA - 03.943.382/0001-85 |
Marcos Azevedo Moreira é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | SANTA RITA DO SAPUCAI-MG | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAI-MG | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Marcos Azevedo Moreira
Em qual empresa Marcos Azevedo Moreira trabalha?
Marcos Azevedo Moreira trabalha para
Qual o cargo de Marcos Azevedo Moreira na ?
Marcos Azevedo Moreira é Sócio na .
Em qual empresa Marcos Azevedo Moreira é sócio?
Marcos Azevedo Moreira é sócio na empresa .
Por que Marcos Azevedo Moreira é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Marcos Azevedo Moreira assumiu o cargo de VEREADOR em SANTA RITA DO SAPUCAI-MG no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Marcos Azevedo Moreira?
Marcos Azevedo Moreira é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na SANTA RITA DO SAPUCAI-MG.
Antes disso, Marcos Azevedo Moreira?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAI-MG.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MOREIRA:
Marcos Moreira Azevedo
Marcos Rogerio Moreira De Azevedo
Marcos Marcelo De Azevedo Moreira
Marcos Antonio Moreira De Azevedo
Marcos Roberto Moreira De Azevedo
Marcos Moreira Marcos
Marcos Moreira
Família AZEVEDO:
Marcos Moreira Azevedo
Marcos Rogerio Moreira De Azevedo
Marcos Marcelo De Azevedo Moreira
Marcos Antonio Moreira De Azevedo
Marcos Roberto Moreira De Azevedo
Marcos Azevedo
Marcos Azevedo Passos
Marcos Brito Azevedo
Marcos Miguel Azevedo
Marcos Antonio Azevedo
Marcos Dirlei Azevedo
Marcos Pereira Azevedo
Marcos Sarmento Azevedo
Marcos Duarte Azevedo
Marcos Azevedo Soares
Marcos Santana Azevedo
Marcos Vinicius Azevedo
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Marcos Azevedo Moreira sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Marcos Azevedo Moreira?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados