Marco Aurelio Moreira de Aguiar
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Marco Aurelio Moreira de Aguiar. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Marco Aurelio Moreira de Aguiar
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Marco Aurelio Moreira de Aguiar?
Marco Aurelio Moreira de Aguiar é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Ceará, acumulando um capital social de R$ 0,00. Marco não possui sócios.
Quais são as empresas de Marco Aurelio Moreira de Aguiar?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Marco Aurelio Moreira de Aguiar Vereador - 38.673.579/0001-26 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Tauá, Ceará |
Eleicao 2012 Marco Aurelio Moreira de Aguiar Vereador - 16.011.757/0001-10 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Tauá, Ceará |
Eleicoes 2004 - Marco Aurelio Moreira de Aguiar - Vereador - 06.431.194/0001-66 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Tauá, Ceará |
Eleicao 2008 Marco Aurelio Moreira de Aguiar Vereador - 09.755.528/0001-45 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Tauá, Ceará |
Eleicao 2016 Marco Aurelio Moreira de Aguiar Vereador - 25.482.195/0001-84 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Tauá, Ceará |
Quem são os sócios de Marco Aurelio Moreira de Aguiar?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Marco Aurelio Moreira de Aguiar é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | TAUA-CE | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE TAUA-CE | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Marco Aurelio Moreira de Aguiar
Em qual empresa Marco Aurelio Moreira de Aguiar trabalha?
Marco Aurelio Moreira de Aguiar trabalha para
Qual o cargo de Marco Aurelio Moreira de Aguiar na ?
Marco Aurelio Moreira de Aguiar é Sócio na .
Em qual empresa Marco Aurelio Moreira de Aguiar é sócio?
Marco Aurelio Moreira de Aguiar é sócio na empresa .
Por que Marco Aurelio Moreira de Aguiar é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Marco Aurelio Moreira de Aguiar assumiu o cargo de VEREADOR em TAUA-CE no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Marco Aurelio Moreira de Aguiar?
Marco Aurelio Moreira de Aguiar é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na TAUA-CE.
Antes disso, Marco Aurelio Moreira de Aguiar?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE TAUA-CE.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família AURELIO:
Marco Aurelio Moreira Aguiar
Marco Aurelio Aguiar
Marco Aurelio Moreira
Marco Aurelio Aguiar Teixeira
Marco Aurelio Aguiar Andrade
Marco Aurelio Marins Aguiar
Marco Aurelio Aguiar Pereira
Marco Aurelio Aguiar Arruda
Marco Aurelio Aguiar Barreto
Marco Aurelio Aguiar Valente
Marco Aurelio Rodrigues Aguiar
Marco Aurelio Mataveli Aguiar
Marco Aurelio De Aguiar
Marco Aurelio Aguiar Botelho
Marco Aurelio Santos Aguiar
Marco Aurelio Barros Aguiar
Marco Aurelio Barroso Aguiar
Marco Aurelio Aguiar Azevedo
Marco Aurelio Aguiar Dias
Família MOREIRA:
Marco Aurelio Moreira Aguiar
Marco Aurelio Moreira
Família AGUIAR:
Marco Aurelio Moreira Aguiar
Marco Aurelio Aguiar
Marco Aurelio Aguiar Teixeira
Marco Aurelio Aguiar Andrade
Marco Aurelio Marins Aguiar
Marco Aurelio Aguiar Pereira
Marco Aurelio Aguiar Arruda
Marco Aurelio Aguiar Barreto
Marco Aurelio Aguiar Valente
Marco Aurelio Rodrigues Aguiar
Marco Aurelio Mataveli Aguiar
Marco Aurelio De Aguiar
Marco Aurelio Aguiar Botelho
Marco Aurelio Santos Aguiar
Marco Aurelio Barros Aguiar
Marco Aurelio Barroso Aguiar
Marco Aurelio Aguiar Azevedo
Marco Aurelio Aguiar Dias
Família DE:
Marco Aurelio De Aguiar
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Marco Aurelio Moreira de Aguiar sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Marco Aurelio Moreira de Aguiar?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados