Marcio Ellery Girao Barroso
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Marcio Ellery Girao Barroso. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Marcio Ellery Girao Barroso
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Marcio Ellery Girao Barroso?
Marcio Ellery Girao Barroso é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio de Janeiro, acumulando um capital social de R$ 1.000,00. Marcio também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Marcio Ellery Girao Barroso?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Lexsemantic Tecnologia LTDA - 47.940.489/0001-45 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Lexsemantic Tecnologia LTDA - 47.940.489/0001-45 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Ies - Instituto de Engenharia de Software - 07.728.296/0001-00 | Baixada | Associação Privada | Demais | Presidente | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Clube de Engenharia - 33.489.469/0001-95 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Cebela - Centro Bras.de Est.latino-americanos - 01.340.216/0001-69 | Inapta | Associação Privada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Quem são os sócios de Marcio Ellery Girao Barroso?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Alexandre Vacchiano De Almeida é sócio de Marcio na(s) empresa(s): * Clube de Engenharia - 33.489.469/0001-95 |
Consta na RFB que Marcelo Francini Girao Barroso é sócio de Marcio na(s) empresa(s): * Lexsemantic Tecnologia LTDA - 47.940.489/0001-45 |
Consta na RFB que Pedricto Rocha Filho é sócio de Marcio na(s) empresa(s): * Cebela - Centro Bras.de Est.latino-americanos - 01.340.216/0001-69 |
Consta na RFB que Vinicius Augusto Pereira Benevides é sócio de Marcio na(s) empresa(s): * Clube de Engenharia - 33.489.469/0001-95 |
Consta na RFB que Vivaldo Vieira Barbosa é sócio de Marcio na(s) empresa(s): * Cebela - Centro Bras.de Est.latino-americanos - 01.340.216/0001-69 |
Marcio Ellery Girao Barroso é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E RISCO - DPLR | FINEP | 27/09/2016 | 18/04/2019 |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE RISCOS | FINEP | 22/09/2016 | 21/09/2018 |
Perguntas frequentes sobre Marcio Ellery Girao Barroso
Em qual empresa Marcio Ellery Girao Barroso trabalha?
Marcio Ellery Girao Barroso trabalha para LEXSEMANTIC
Qual o cargo de Marcio Ellery Girao Barroso na LEXSEMANTIC?
Marcio Ellery Girao Barroso é Sócio na LEXSEMANTIC.
Em qual empresa Marcio Ellery Girao Barroso é sócio?
Marcio Ellery Girao Barroso é sócio na empresa LEXSEMANTIC.
Por que Marcio Ellery Girao Barroso é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Marcio Ellery Girao Barroso assumiu o cargo de DIRETOR DE PLANEJAMENTO E RISCO - DPLR em FINEP no ano de 2016.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Marcio Ellery Girao Barroso?
Marcio Ellery Girao Barroso é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de DIRETOR DE PLANEJAMENTO E RISCO - DPLR, função que exerceu a partir de 27 de setembro de 2016 na FINEP.
Antes disso, Marcio Ellery Girao Barroso?> foi DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE RISCOS, cargo que ocupou desde 22 de setembro de 2016 na FINEP.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família ELLERY:
Dalton Ellery Girao Barroso
Hilton Ellery Girao Barroso
Sergio Ellery Girao Barroso
Nelson Ellery Girao Barroso
Luisa Ellery Girao Barroso
Cristine Ellery Barroso
Barbara Bastos Ellery Barroso
Família GIRAO:
Dalton Ellery Girao Barroso
Hilton Ellery Girao Barroso
Sergio Ellery Girao Barroso
Nelson Ellery Girao Barroso
Luisa Ellery Girao Barroso
Jeronimo Girao Barroso
Fernanda Girao Barroso
Lia Girao Barroso
Pedro Barroso Girao
Paulo Girao Barroso
Lucas Barroso Girao
Marcio Costa Girao
Marcio Girao Lourenco
Breno Moroni Girao Barroso
Eduardo Almeida Girao Barroso
Daniela Mesquita Girao Barroso
Marcelo Francini Girao Barroso
Família BARROSO:
Dalton Ellery Girao Barroso
Hilton Ellery Girao Barroso
Sergio Ellery Girao Barroso
Nelson Ellery Girao Barroso
Luisa Ellery Girao Barroso
Cristine Ellery Barroso
Barbara Bastos Ellery Barroso
Jeronimo Girao Barroso
Fernanda Girao Barroso
Lia Girao Barroso
Pedro Barroso Girao
Paulo Girao Barroso
Lucas Barroso Girao
Breno Moroni Girao Barroso
Eduardo Almeida Girao Barroso
Daniela Mesquita Girao Barroso
Marcelo Francini Girao Barroso
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Marcio Ellery Girao Barroso sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Marcio Ellery Girao Barroso?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados