Marcia Rossatto Fredi
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Marcia Rossatto Fredi. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Marcia Rossatto Fredi
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Marcia Rossatto Fredi?
Marcia Rossatto Fredi é um empresário(a) com participação em 1 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 0,00. Marcia não possui sócios.
Quais são as empresas de Marcia Rossatto Fredi?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2012 Marcia Rossatto Fredi Vereador - 15.855.108/0001-33 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Marcia Rossatto Fredi?
Não foram encontrados sócios relacionados a esta pessoa.
Marcia Rossatto Fredi é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PREFEITO | FORTALEZA DOS VALOS-RS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
PREFEITO | MUN. DE FORTALEZA DOS VALOS-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Marcia Rossatto Fredi
Em qual empresa Marcia Rossatto Fredi trabalha?
Marcia Rossatto Fredi trabalha para
Qual o cargo de Marcia Rossatto Fredi na ?
Marcia Rossatto Fredi é Sócio na .
Em qual empresa Marcia Rossatto Fredi é sócio?
Marcia Rossatto Fredi é sócio na empresa .
Por que Marcia Rossatto Fredi é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Marcia Rossatto Fredi assumiu o cargo de PREFEITO em FORTALEZA DOS VALOS-RS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Marcia Rossatto Fredi?
Marcia Rossatto Fredi é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PREFEITO, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na FORTALEZA DOS VALOS-RS.
Antes disso, Marcia Rossatto Fredi?> foi PREFEITO, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE FORTALEZA DOS VALOS-RS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família ROSSATTO:
Marcia Helena Rossatto
Marcia Rossatto Lopes Barreira
Marcia Aparecida Penha Rossatto
Marcia Anita Rossatto Marini
Marcia Regina Goncalves Rossatto
Família FREDI:
Orival Fredi
Joao Fredi
Fausto Fredi
Dirce Fredi
Vanessa Fredi
Nicodemos Fredi
Outras Famílias:
Fredi Behling
Fredi Dettweiler
Fredi Trein
Fredi Haak
Fredi Scheinpflug
Fredi Tiegs
Fredi Mailer
Fredi Janzen
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Marcia Rossatto Fredi sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Marcia Rossatto Fredi?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados