Marcelo Mattos Araujo
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Marcelo Mattos Araujo. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Marcelo Mattos Araujo
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Marcelo Mattos Araujo?
Marcelo Mattos Araujo é um empresário(a) com participação em 3 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: São Paulo, acumulando um capital social de R$ 0,00. Marcelo também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Marcelo Mattos Araujo?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Instituto Moreira Salles - 58.397.563/0001-45 | Ativa | Associação Privada | Demais | Diretor | São Paulo, São Paulo |
Fundacao Bienal de São Paulo - 60.991.585/0001-80 | Ativa | Fundação Privada | Demais | Diretor | São Paulo, São Paulo |
Japan House São Paulo - Associação Japan House - 28.876.877/0001-60 | Ativa | Associação Privada | Demais | Diretor | São Paulo, São Paulo |
Quem são os sócios de Marcelo Mattos Araujo?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Ana Paula Martinez é sócio de Marcelo na(s) empresa(s): * Fundacao Bienal de São Paulo - 60.991.585/0001-80 |
Consta na RFB que Andrea Capelo Pinheiro é sócio de Marcelo na(s) empresa(s): * Fundacao Bienal de São Paulo - 60.991.585/0001-80 |
Consta na RFB que Jose Lucas Ferreira De Melo é sócio de Marcelo na(s) empresa(s): * Fundacao Bienal de São Paulo - 60.991.585/0001-80 |
Consta na RFB que Ricardo Monteiro Da Silva Diniz é sócio de Marcelo na(s) empresa(s): * Fundacao Bienal de São Paulo - 60.991.585/0001-80 |
Consta na RFB que Solange Sobral Targa é sócio de Marcelo na(s) empresa(s): * Fundacao Bienal de São Paulo - 60.991.585/0001-80 |
Marcelo Mattos Araujo é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS | 01/08/2018 | 30/09/2018 |
PRESIDENTE | INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS | 19/09/2016 | 01/08/2018 |
Perguntas frequentes sobre Marcelo Mattos Araujo
Em qual empresa Marcelo Mattos Araujo trabalha?
Marcelo Mattos Araujo trabalha para INSTITUTO MOREIRA SALLES
Qual o cargo de Marcelo Mattos Araujo na INSTITUTO MOREIRA SALLES?
Marcelo Mattos Araujo é Sócio na INSTITUTO MOREIRA SALLES.
Em qual empresa Marcelo Mattos Araujo é sócio?
Marcelo Mattos Araujo é sócio na empresa INSTITUTO MOREIRA SALLES.
Por que Marcelo Mattos Araujo é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Marcelo Mattos Araujo assumiu o cargo de PRESIDENTE em INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS no ano de 2018.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Marcelo Mattos Araujo?
Marcelo Mattos Araujo é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de PRESIDENTE, função que exerceu a partir de 01 de agosto de 2018 na INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS.
Antes disso, Marcelo Mattos Araujo?> foi PRESIDENTE, cargo que ocupou desde 19 de setembro de 2016 na INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família MATTOS:
Marcelo Mattos De Araujo
Marcelo De Araujo Mattos
Marcelo Mattos
Marcelo Araujo Torreira De Mattos
Marcelo De Mattos Pimenta Araujo
Marcelo Luiz De Araujo Mattos
Marcelo De Mattos
Marcelo Pereira Mattos
Marcelo Luz Mattos
Marcelo Mattos Cardoso
Marcelo Mattos Vieira
Marcelo Mattos Mousinho
Marcelo Marcolini Mattos
Marcelo Lawall Mattos
Marcelo Mattos Assad
Marcelo Zenaro Mattos
Marcelo Mattos Cremonezi
Marcelo Souza Mattos
Marcelo Alonso Mattos
Família ARAUJO:
Marcelo Mattos De Araujo
Marcelo De Araujo Mattos
Marcelo Araujo Torreira De Mattos
Marcelo De Mattos Pimenta Araujo
Marcelo Luiz De Araujo Mattos
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Marcelo Mattos Araujo sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Marcelo Mattos Araujo?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados