Luis Ribeiro dos Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Luis Ribeiro dos Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Luis Ribeiro dos Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Luis Ribeiro dos Santos?
Luis Ribeiro dos Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Pará, Bahia, Maranhão, acumulando um capital social de R$ 55.000,00. Luis também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Luis Ribeiro dos Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2020 Luis Ribeiro dos Santos Vereador - 38.641.550/0001-62 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Peixe-Boi, Pará |
Eleicao 2016 Luis Ribeiro dos Santos Vereador - 25.481.528/0001-50 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Peixe-Boi, Pará |
Eleicao 2012 Luis Ribeiro dos Santos Vereador - 16.060.826/0001-86 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Peixe-Boi, Pará |
Loja Agro Mercantil - Ribeiro Cardoso LTDA - 33.868.357/0001-45 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Itororó, Bahia |
Ribeiro Construções - Luis Ribeiro dos Santos - 21.623.085/0001-34 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São José de Ribamar, Maranhão |
Quem são os sócios de Luis Ribeiro dos Santos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Adevaldo Cardoso é sócio de Luis na(s) empresa(s): * Loja Agro Mercantil - Ribeiro Cardoso LTDA - 33.868.357/0001-45 |
Luis Ribeiro dos Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | PEIXE-BOI-PA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE PEIXE-BOI-PA | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Luis Ribeiro dos Santos
Em qual empresa Luis Ribeiro dos Santos trabalha?
Luis Ribeiro dos Santos trabalha para
Qual o cargo de Luis Ribeiro dos Santos na ?
Luis Ribeiro dos Santos é Sócio na .
Em qual empresa Luis Ribeiro dos Santos é sócio?
Luis Ribeiro dos Santos é sócio na empresa .
Por que Luis Ribeiro dos Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Luis Ribeiro dos Santos assumiu o cargo de VEREADOR em PEIXE-BOI-PA no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Luis Ribeiro dos Santos?
Luis Ribeiro dos Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PEIXE-BOI-PA.
Antes disso, Luis Ribeiro dos Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE PEIXE-BOI-PA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DOS:
Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Henrique Ribeiro Dos Santos Ribeiro
Andre Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Fabiano Dos Santos Ribeiro
Carlos Luis Ribeiro Dos Santos
Luis Adailmo Ribeiro Dos Santos
Luis Dos Santos Ribeiro Filho
Jose Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Carlos Ribeiro Dos Santos
Rosivaldo Luis Ribeiro Dos Santos
Luis Arnaldo Ribeiro Dos Santos
Luis Sergio Ribeiro Dos Santos
Guilherme Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Alexandre Ribeiro Dos Santos
Albert Luis Dos Santos Ribeiro
Edson Luis Ribeiro Dos Santos
Washington Luis Ribeiro Dos Santos
Antonio Luis Ribeiro Dos Santos
Jorge Luis Ribeiro Dos Santos
Família SANTOS:
Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Henrique Ribeiro Dos Santos Ribeiro
Andre Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Fabiano Dos Santos Ribeiro
Carlos Luis Ribeiro Dos Santos
Luis Adailmo Ribeiro Dos Santos
Luis Dos Santos Ribeiro Filho
Jose Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Carlos Ribeiro Dos Santos
Rosivaldo Luis Ribeiro Dos Santos
Luis Arnaldo Ribeiro Dos Santos
Luis Sergio Ribeiro Dos Santos
Guilherme Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Alexandre Ribeiro Dos Santos
Albert Luis Dos Santos Ribeiro
Edson Luis Ribeiro Dos Santos
Washington Luis Ribeiro Dos Santos
Antonio Luis Ribeiro Dos Santos
Jorge Luis Ribeiro Dos Santos
Família RIBEIRO:
Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Henrique Ribeiro Dos Santos Ribeiro
Luis Henrique Ribeiro Dos Santos Ribeiro
Andre Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Fabiano Dos Santos Ribeiro
Carlos Luis Ribeiro Dos Santos
Luis Adailmo Ribeiro Dos Santos
Luis Dos Santos Ribeiro Filho
Jose Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Carlos Ribeiro Dos Santos
Rosivaldo Luis Ribeiro Dos Santos
Luis Arnaldo Ribeiro Dos Santos
Luis Sergio Ribeiro Dos Santos
Guilherme Luis Dos Santos Ribeiro
Luis Alexandre Ribeiro Dos Santos
Albert Luis Dos Santos Ribeiro
Edson Luis Ribeiro Dos Santos
Washington Luis Ribeiro Dos Santos
Antonio Luis Ribeiro Dos Santos
Jorge Luis Ribeiro Dos Santos
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Luis Ribeiro dos Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Luis Ribeiro dos Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados