Luis Carlos Taubner Jorge
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Luis Carlos Taubner Jorge. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Luis Carlos Taubner Jorge
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Luis Carlos Taubner Jorge?
Luis Carlos Taubner Jorge é um empresário(a) com participação em 4 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 0,00. Luis também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Luis Carlos Taubner Jorge?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2016 Luis Carlos Taubner Jorge Vereador - 25.858.914/0001-19 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Pedro Osório, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2020 Luis Carlos Taubner Jorge Vereador - 38.623.696/0001-85 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Pedro Osório, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2012 Luis Carlos Taubner Jorge Vereador - 16.202.275/0001-48 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Pedro Osório, Rio Grande do Sul |
Ferreira Taubner LTDA - 04.713.439/0001-12 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Pedro Osório, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Luis Carlos Taubner Jorge?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Clademar Machado Ferreira é sócio de Luis na(s) empresa(s): * Ferreira Taubner LTDA - 04.713.439/0001-12 |
Luis Carlos Taubner Jorge é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | PEDRO OSORIO-RS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE PEDRO OSORIO-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Luis Carlos Taubner Jorge
Em qual empresa Luis Carlos Taubner Jorge trabalha?
Luis Carlos Taubner Jorge trabalha para
Qual o cargo de Luis Carlos Taubner Jorge na ?
Luis Carlos Taubner Jorge é Sócio na .
Em qual empresa Luis Carlos Taubner Jorge é sócio?
Luis Carlos Taubner Jorge é sócio na empresa .
Por que Luis Carlos Taubner Jorge é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Luis Carlos Taubner Jorge assumiu o cargo de VEREADOR em PEDRO OSORIO-RS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Luis Carlos Taubner Jorge?
Luis Carlos Taubner Jorge é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na PEDRO OSORIO-RS.
Antes disso, Luis Carlos Taubner Jorge?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE PEDRO OSORIO-RS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família TAUBNER:
Daniel Taubner Jorge
Orlando Taubner Guimaraes
Natassja Silva Taubner
Marta Azambuja Taubner
Luciano Taubner Marreiro
Helena Aires Taubner
Lazaro Aires Taubner
Pamela Taubner Wyse
Pablo Taubner Wyse
Genir Lopes Azevedo Taubner
Camila Furtado Taubner Bahr
Maruska Taubner Da Costa
Família JORGE:
Daniel Taubner Jorge
Luis Carlos Jorge
Luis Carlos Jorge Alfredo
Luis Carlos De Jorge
Família CARLOS:
Jorge Luis Carlos
Luis Carlos Jorge
Luis Carlos Jorge Alfredo
Jorge Luis Pedrosa Carlos
Jorge Luis Carlos Roldao
Luis Carlos De Jorge
Jorge Luis Carlos Farias
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Luis Carlos Taubner Jorge sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Luis Carlos Taubner Jorge?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados