Luis Carlos Comiotto
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Luis Carlos Comiotto. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Luis Carlos Comiotto
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Luis Carlos Comiotto?
Luis Carlos Comiotto é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, acumulando um capital social de R$ 1.100.000,00. Luis também possui 5 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Luis Carlos Comiotto?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Eleicao 2016 Luis Carlos Comiotto Vereador - 25.549.954/0001-89 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Veranópolis, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2012 Luis Carlos Comiotto Vereador - 15.855.418/0001-58 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Veranópolis, Rio Grande do Sul |
Eleicao 2020 Luis Carlos Comiotto Vereador - 39.092.161/0001-98 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Empresário (Individual) | Veranópolis, Rio Grande do Sul |
Agrottech Indústria de Máquinas e Implementos Agricolas LTDA - 46.877.272/0001-75 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Veranópolis, Rio Grande do Sul |
Longevidade Construções LTDA - 02.749.856/0001-90 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Veranópolis, Rio Grande do Sul |
Quem são os sócios de Luis Carlos Comiotto?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Cassio Reinoldes Fiori é sócio de Luis na(s) empresa(s): * Edificio Encanto de Areias Brancas - Construtora Encanto LTDA - 10.411.453/0003-26 |
Consta na RFB que Joao Comiotto Neto é sócio de Luis na(s) empresa(s): * Edificio Encanto de Areias Brancas - Construtora Encanto LTDA - 10.411.453/0003-26 * Edificio Residencial Maximus - Longevidade Construções LTDA - 02.749.856/0005-13 |
Consta na RFB que Luciane Baggio Comiotto é sócio de Luis na(s) empresa(s): * Edificio Encanto de Areias Brancas - Construtora Encanto LTDA - 10.411.453/0003-26 |
Consta na RFB que Marilene Comiotto Rodrigues é sócio de Luis na(s) empresa(s): * Arte Sonhos Móveis e Decorações LTDA - 01.734.662/0004-09 |
Luis Carlos Comiotto é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | VERANOPOLIS-RS | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE VERANOPOLIS-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Luis Carlos Comiotto
Em qual empresa Luis Carlos Comiotto trabalha?
Luis Carlos Comiotto trabalha para
Qual o cargo de Luis Carlos Comiotto na ?
Luis Carlos Comiotto é Sócio na .
Em qual empresa Luis Carlos Comiotto é sócio?
Luis Carlos Comiotto é sócio na empresa .
Por que Luis Carlos Comiotto é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Luis Carlos Comiotto assumiu o cargo de VEREADOR em VERANOPOLIS-RS no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Luis Carlos Comiotto?
Luis Carlos Comiotto é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na VERANOPOLIS-RS.
Antes disso, Luis Carlos Comiotto?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE VERANOPOLIS-RS.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família COMIOTTO:
Thiago Luis Comiotto
Joao Carlos Comiotto
Luis Felipe Baggio Comiotto
Viviane Comiotto
Antonio Comiotto
Luciano Comiotto
Tiago Comiotto
Eduardo Comiotto
Vania Comiotto
Ademir Comiotto
Andressa Comiotto
Roseli Comiotto
Maikel Comiotto
Braulio Comiotto
Henrique Comiotto
Adir Comiotto
Tainara Comiotto
Pablo Comiotto
Valdir Comiotto
Família CARLOS:
Joao Carlos Comiotto
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Luis Carlos Comiotto sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Luis Carlos Comiotto?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados