Lucas Moraes dos Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Lucas Moraes dos Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Lucas Moraes dos Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Lucas Moraes dos Santos?
Lucas Moraes dos Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pernambuco, acumulando um capital social de R$ 33.000,00. Lucas também possui 1 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Lucas Moraes dos Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Luvic Comercial LTDA - 46.993.004/0001-19 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | João Neiva, Espírito Santo |
Lucas Moraes dos Santos - 45.978.685/0001-83 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Mercfruti Dois Irmaos - Lucas Moraes dos Santos Serviços Administrativos - 34.933.360/0001-68 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Igarassu, Pernambuco |
Eleicao 2020 Lucas Moraes dos Santos Vereador - 38.511.107/0001-77 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ângulo, Paraná |
Eleicao 2016 Lucas Moraes dos Santos Vereador - 25.468.011/0001-21 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Ângulo, Paraná |
Quem são os sócios de Lucas Moraes dos Santos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Alzira Magna Moraes Dos Santos é sócio de Lucas na(s) empresa(s): * Luvic Comercial LTDA - 46.993.004/0001-19 |
Lucas Moraes dos Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | ANGULO-PR | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE ANGULO-PR | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Lucas Moraes dos Santos
Em qual empresa Lucas Moraes dos Santos trabalha?
Lucas Moraes dos Santos trabalha para LUVIC COMERCIAL
Qual o cargo de Lucas Moraes dos Santos na LUVIC COMERCIAL?
Lucas Moraes dos Santos é Sócio na LUVIC COMERCIAL.
Em qual empresa Lucas Moraes dos Santos é sócio?
Lucas Moraes dos Santos é sócio na empresa LUVIC COMERCIAL.
Por que Lucas Moraes dos Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Lucas Moraes dos Santos assumiu o cargo de VEREADOR em ANGULO-PR no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Lucas Moraes dos Santos?
Lucas Moraes dos Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na ANGULO-PR.
Antes disso, Lucas Moraes dos Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE ANGULO-PR.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família DOS:
Lucas Dos Santos Moraes
Lucas Moraes Gusmao Dos Santos
Lucas Garcia Moraes Dos Santos
Lucas Moraes Dos Santos Shipitoski
Lucas Roberto Dos Santos Moraes
Lucas Inacio Dos Santos Moraes
Ageu Lucas Moraes Dos Santos
Lucas Vinicius Moraes Dos Santos
Lucas Dos Santos Silva Moraes
Jade Moraes Lucas Dos Santos
Lucas Moraes Cardoso Dos Santos
Lucas Dos Santos Moraes Ferreira
Lucas Dos Santos De Moraes
Lucas Dos Anjos Moraes
Lucas Moraes Dos Anjos
Lucas Moraes Dos Reis
Lucas Phernando Dos Santos De Moraes
Família SANTOS:
Lucas Dos Santos Moraes
Lucas Santos Moraes
Lucas Moraes Santos
Lucas Moraes Gusmao Dos Santos
Lucas Garcia Moraes Dos Santos
Lucas Moraes Dos Santos Shipitoski
Lucas Roberto Dos Santos Moraes
Lucas Inacio Dos Santos Moraes
Ageu Lucas Moraes Dos Santos
Lucas Vinicius Moraes Dos Santos
Lucas Dos Santos Silva Moraes
Jade Moraes Lucas Dos Santos
Lucas Moraes Cardoso Dos Santos
Lucas Dos Santos Moraes Ferreira
Lucas Dos Santos De Moraes
Lucas Phernando Dos Santos De Moraes
Família MORAES:
Lucas Dos Santos Moraes
Lucas Santos Moraes
Lucas Moraes Santos
Lucas Moraes Gusmao Dos Santos
Lucas Garcia Moraes Dos Santos
Lucas Moraes Dos Santos Shipitoski
Lucas Roberto Dos Santos Moraes
Lucas Inacio Dos Santos Moraes
Ageu Lucas Moraes Dos Santos
Lucas Vinicius Moraes Dos Santos
Lucas Dos Santos Silva Moraes
Jade Moraes Lucas Dos Santos
Lucas Moraes Cardoso Dos Santos
Lucas Dos Santos Moraes Ferreira
Lucas Dos Santos De Moraes
Lucas Dos Anjos Moraes
Lucas Moraes Dos Anjos
Lucas Moraes Dos Reis
Lucas Phernando Dos Santos De Moraes
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Lucas Moraes dos Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Lucas Moraes dos Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados