Laura da Silva Santos
Confira informações de empresas listadas e quadro societário de Laura da Silva Santos. Consulte dados pessoais de e-mails, redes sociais e das empresas, como CNPJ, localização, e demais informações.
E-mails e Redes Sociais de Laura da Silva Santos
E-mails: **** Facebook: **** Linkedin: ****
Quem é Laura da Silva Santos?
Laura da Silva Santos é um empresário(a) com participação em 5 CNPJ's perante RFB nos seguintes estados: Minas Gerais, Bahia, acumulando um capital social de R$ 0,00. Laura também possui 2 sócio(s) em outras empresas listadas abaixo.
Quais são as empresas de Laura da Silva Santos?
Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Localização |
---|---|---|---|---|---|
Paruzian Representacoes LTDA - 05.771.434/0001-09 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Contagem, Minas Gerais |
Eleicao 2016 Laura da Silva Santos Vereador - 25.374.375/0001-42 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Xique-Xique, Bahia |
Eleicao 2008 Laura da Silva Santos Vereador - 09.779.061/0001-73 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Xique-Xique, Bahia |
Eleicoes 2004 - Laura da Silva Santos - Vereador - 06.730.955/0001-80 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Xique-Xique, Bahia |
Eleicao 2020 Laura da Silva Santos Vereador - 38.621.276/0001-60 | Baixada | Candidato a Cargo Político Eletivo | Demais | Candidato | Xique-Xique, Bahia |
Quem são os sócios de Laura da Silva Santos?
Sócio |
---|
Consta na RFB que Ivan Rodrigues Vale Junior é sócio de Laura na(s) empresa(s): * Paruzian Representacoes LTDA - 05.771.434/0001-09 |
Consta na RFB que Laura Santos Vale é sócio de Laura na(s) empresa(s): * Paruzian Representacoes LTDA - 05.771.434/0001-09 |
Laura da Silva Santos é uma Pessoa Politicamente Exposta?
Sim. Este nome está vinculado à uma Pessoa Politicamente Exposta segundo os dados públicos do Portal da Transparência. Funções e Órgãos encontram-se listados abaixo.
Função | Órgão | Início | Fim |
---|---|---|---|
VEREADOR | XIQUE-XIQUE-BA | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
VEREADOR | MUN. DE XIQUE-XIQUE-BA | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Perguntas frequentes sobre Laura da Silva Santos
Em qual empresa Laura da Silva Santos trabalha?
Laura da Silva Santos trabalha para
Qual o cargo de Laura da Silva Santos na ?
Laura da Silva Santos é Sócio na .
Em qual empresa Laura da Silva Santos é sócio?
Laura da Silva Santos é sócio na empresa .
Por que Laura da Silva Santos é pessoa politicamente exposta?
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público significativo, como chefes de estado, ministros, membros do parlamento. Neste caso, Laura da Silva Santos assumiu o cargo de VEREADOR em XIQUE-XIQUE-BA no ano de 2021.
Quais foram os cargos públicos ocupados por Laura da Silva Santos?
Laura da Silva Santos é classificado como uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP), conforme os dados públicos disponíveis no Portal da Transparência. Ele ocupou cargos de destaque na política brasileira, sendo um deles o de VEREADOR, função que exerceu a partir de 01 de janeiro de 2021 na XIQUE-XIQUE-BA.
Antes disso, Laura da Silva Santos?> foi VEREADOR, cargo que ocupou desde 01 de janeiro de 2017 na MUN. DE XIQUE-XIQUE-BA.
Continue sua busca e encontre pessoas com pessoas com nome similar
Família SANTOS:
Laura Santos Silva
Laura Silva Santos
Laura Santos
Laura Silva Dos Santos
Laura Dos Santos Silva
Laura Lenartovicz Santos Silva
Laura Maria Santos Silva
Lucineide Laura Santos Silva
Laura Caetano Silva Santos
Laura Greyce Santos Silva
Laura Silva Santos Pedrosa
Laura Vitoria Silva Santos
Laura Valissa Silva Santos
Ana Laura Santos Silva
Laura Pinheiro Silva Santos
Laura Santos Amaral Silva
Laura Santos Silva Afonso
Laura Borges Santos Silva
Família SILVA:
Laura Santos Silva
Laura Silva Santos
Laura Da Silva Laura
Laura Silva Dos Santos
Laura Dos Santos Silva
Laura Lenartovicz Santos Silva
Laura Maria Santos Silva
Lucineide Laura Santos Silva
Laura Caetano Silva Santos
Laura Greyce Santos Silva
Laura Silva Santos Pedrosa
Laura Vitoria Silva Santos
Laura Valissa Silva Santos
Ana Laura Santos Silva
Laura Pinheiro Silva Santos
Laura Santos Amaral Silva
Laura Santos Silva Afonso
Laura Borges Santos Silva
Família DA:
Laura Da Silva Laura
Sobre essa página
Esto website não armazena dados de Laura da Silva Santos sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
Você é Laura da Silva Santos?
Se você deseja remover essa pessoa de nosso diretório, solicite por este link: Solicitar remoção de dados